Niels Kristian Møller
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1994 (30 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | I/S GIMLINGE DYREKLINIK (Ejer) |
Største overskud: | 17.549' DKK GIMLINGE DYREKLINIK ApS (2021) |
Største underskud: | -629' DKK RENT A COW ApS (2016) |
Største egenkapital: | 7.182' DKK NIELS KRISTIAN MØLLER HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 4.687' DKK GIMLINGE DYREKLINIK ApS (2021) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos GIMLINGE DYREKLINIK ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af LANGAGERGÅRD V/NIELS KRISTIAN MØLLER (26 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 1994 ved I/S GIMLINGE DYREKLINIK i rollen som Ejer. Niels Kristian Møller købte en del af virksomheden d. 1. januar 1994 og fik dermed en ejerandel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Niels af: Peter Skydsgaard. Rollen som Ejer bestred Niels i 15 år 3 måneder, før stoppet den 30. april 2009.
Virksomheden opererede indenfor dyrlæger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. april 2009.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
LANGAGERGÅRD V/NIELS KRISTIAN MØLLER
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
NIELS KRISTIAN MØLLER HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
GIMLINGE DYREKLINIK ApS
Via NIELS KRISTIAN MØLLER HOLDING ApS -
Ejendomsselskabet Gimlinge ApS
Via NIELS KRISTIAN MØLLER HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
Ejendomsselskabet Gimlinge ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2023 -
NIELS KRISTIAN MØLLER HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.02.2009 -
GIMLINGE DYREKLINIK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.04.2009
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Ejendomsselskabet Gimlinge ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2023
Registreringsdato: 01.07.2023 -
RENT A COW ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.01.2018
Registreringsdato: 02.01.2018 -
RENT A COW ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.05.2013
Registreringsdato: 08.05.2013
Blå bog (fortsat)
Niels har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 30 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
23.06.2023 - Stadig aktiv
Direktør
01.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
24.04.2009 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Ejer og Direktør
06.02.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
08.05.2013 - 02.01.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Niels Kristian Møller er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn NIELS KRISTIAN MØLLER HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 7.182' DKK. Gennem holdingselskabet NIELS KRISTIAN MØLLER HOLDING ApS har Niels derfor også andele i GIMLINGE DYREKLINIK ApS (33.34-49.99%) og Ejendomsselskabet Gimlinge ApS (50-66.65%).
Du kan også se koncerndiagram for Niels Kristian Møller, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor GIMLINGE DYREKLINIK ApS kunne fremvise et overskud på 17.549' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor GIMLINGE DYREKLINIK ApS kunne fremvise et underskud på 55' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 368' DKK (NIELS KRISTIAN MØLLER HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 55' DKK (GIMLINGE DYREKLINIK ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.182' DKK (NIELS KRISTIAN MØLLER HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 13' DKK (RENT A COW ApS).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Ole Koldborg Jepsen.