Morten Bang Holmtoft
Erhvervsaktiv siden: | 19. jan. 2005 (19 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | MBHEA HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 4.087' DKK HOLMTOFT HOLDING ApS (2017-18) |
Største underskud: | -471' DKK INTELLIGENT BYGNINGSAUTOMATIK ApS (2013-14) |
Største egenkapital: | 4.136' DKK HOLMTOFT HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 7.117' DKK INTELLIGENT BYGNINGSAUTOMATIK ApS (2015-16) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos INTELLIGENT BYGNINGSAUTOMATIK ApS (2016-17) |
Længste aktivitet: | Direktør af INTELLIGENT BYGNINGSAUTOMATIK ApS (12 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2005 ved MBHEA HOLDING ApS i rollen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Morten Bang Holmtoft i 7 år 10 måneder, før stoppet den 22. november 2012.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 22. november 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HOLMTOFT HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Dansk CTS-Teknik ApS
Via HOLMTOFT HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
HOLMTOFT HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.11.2012 -
Dansk CTS-Teknik ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.05.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
Dansk CTS-Teknik ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.05.2023
Registreringsdato: 10.05.2023 -
INTELLIGENT BYGNINGSAUTOMATIK ApS
Fratrådt som direktørDato: 08.01.2018
Registreringsdato: 08.01.2018 -
INTELLIGENT BYGNINGSAUTOMATIK ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.01.2018
Registreringsdato: 08.01.2018
Blå bog (fortsat)
Morten har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
22.11.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
10.05.2023 - 30.01.2024
Direktør
10.05.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør
20.01.2005 - 08.01.2018
Bestyrelsesmedlem
09.11.2012 - 08.01.2018
Reel ejer
22.11.2012 - 08.01.2018
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
28.07.2006 - 29.12.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.01.2007 - 25.09.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor HOLMTOFT HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 4.087' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor INTELLIGENT BYGNINGSAUTOMATIK ApS kunne fremvise et underskud på 471' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Ebbe Andersen.