Ebbe Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 7. maj 2001 (23 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | FYNS ENERGITEKNIK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.869' DKK FYNS ENERGITEKNIK A/S (2023) |
Største underskud: | -1.194' DKK EBAN HOLDING ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 7.968' DKK EBAN HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 11.680' DKK FYNS ENERGITEKNIK A/S (2023) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos INTELLIGENT BYGNINGSAUTOMATIK ApS (2016-17) |
Længste aktivitet: | Direktør af INTELLIGENT BYGNINGSAUTOMATIK ApS (12 år 11 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 2001 i FYNS ENERGITEKNIK A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Ebbe Andersen i 3 år, før fratrædelsen d. 14. maj 2004.
I dag arbejder virksomheden med engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 4.869' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
EBAN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Dansk CTS-Teknik ApS
Via EBAN HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
EBAN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.11.2012
Ejendomme (1)
Tidslinje (20)
-
INTELLIGENT BYGNINGSAUTOMATIK ApS
Fratrådt som direktørDato: 08.01.2018
Registreringsdato: 08.01.2018 -
INTELLIGENT BYGNINGSAUTOMATIK ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.01.2018
Registreringsdato: 08.01.2018 -
INTELLIGENT BYGNINGSAUTOMATIK ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.12.2016
Registreringsdato: 01.12.2016
Blå bog (fortsat)
Ebbe har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
31.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Ejer og Direktør
22.11.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
20.01.2005 - 08.01.2018
Reel ejer
22.11.2012 - 08.01.2018
Bestyrelsesmedlem
01.12.2016 - 08.01.2018
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
28.07.2006 - 29.12.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.01.2007 - 25.09.2013
Direktør
14.02.2007 - 25.09.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor EBAN HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 4.269' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor EBAN HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 1.194' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.869' DKK (FYNS ENERGITEKNIK A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.819' DKK (FYNS ENERGITEKNIK A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 1.807' DKK (MBHEA EJENDOMME ApS (Nu: MARMOR OG GRANIT ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Ebbe' netværk er Morten Bang Holmtoft.