Ida Elisabeth Helga Sass
Erhvervsaktiv siden: | 21. maj 2007 (17 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | AKTIESELSKABET AF 18/4-1977 (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.216' DKK Vårens Rende IV ApS (2020-21) |
Største underskud: | -687' DKK Vårens Rende IV ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 7.316' DKK Vårens Rende IV ApS (2021-22) |
Største gæld: | 255' DKK Vårens Rende IV ApS (2015-16) |
Længste aktivitet: | Ejer af Vårens Rende IV ApS (9 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2007 i AKTIESELSKABET AF 18/4-1977 (tidligere CARL STRANDBERG A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Ida Elisabeth Helga Sass i 1 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 20. februar 2009.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor supermarkeder. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 27. august 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Vårens Rende IV ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
RISBJEG HOLDING ApS
Via Vårens Rende IV ApS
Direktørposter (1)
-
Vårens Rende IV ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.03.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
Vårens Rende IV ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.03.2015
Registreringsdato: 12.03.2015 -
Vårens Rende IV ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.03.2015
Registreringsdato: 12.03.2015 -
CARL STRANDBERG A/S (Nu: AKTIESELSKABET AF 18/4-1977)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.02.2009
Registreringsdato: 20.02.2009
Blå bog (fortsat)
Ida har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
12.03.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
21.05.2007 - 20.02.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor Vårens Rende IV ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.216' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Vårens Rende IV ApS kunne offentliggøre et underskud på 687' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Ida' netværk er Lis Sass.