Lis Sass
Erhvervsaktiv siden: | 18. apr. 1977 (47 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | AKTIESELSKABET AF 18/4-1977 (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 9.382' DKK RISBJEG HOLDING ApS (2020-21) |
Største underskud: | -6.402' DKK HELGE THOMSEN. SOLRØD A/S (Nu: FINN THOMSEN ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 41.135' DKK RISBJEG HOLDING ApS (2021-22) |
Største gæld: | 4.128' DKK RISBJEG HOLDING ApS (2015-16) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos RISBJEG HOLDING ApS (2023-24) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af AKTIESELSKABET AF 18/4-1977 (31 år 10 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor for nu meget længe siden i AKTIESELSKABET AF 18/4-1977 (tidligere CARL STRANDBERG A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Lis Sass i 31 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 20. februar 2009.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor supermarkeder. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 27. august 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Vårens Rende I ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
RISBJEG HOLDING ApS
Via Vårens Rende I ApS
Direktørposter (2)
-
Vårens Rende I ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.03.2015 -
RISBJEG HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.06.2004
Tidslinje (23)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET RUE MOUFFETARD PARIS ApS (0%)
Er ikke længere ejerDato: 07.11.2022
Registreringsdato: 07.11.2022 -
KOMPLEMENTARSELSKABET RUE MOUFFETARD PARIS ApS (0%)
Tilknyttet som ejerDato: 13.04.2015
Registreringsdato: 13.04.2015 -
Vårens Rende I ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.03.2015
Registreringsdato: 12.03.2015
Blå bog (fortsat)
Lis har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 47 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
12.03.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
14.06.2004 - Stadig aktiv
Reel ejer
12.03.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50,5% -
Ejer
13.04.2015 - 07.11.2022
Ejerandel: 0% -
Direktør
15.02.2015 - 12.03.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.04.2009 - 16.11.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Lis Sass er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Vårens Rende I ApS (100% ejerskab), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 19.814' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet RISBJEG HOLDING ApS (50,5%), som ikke er personligt ejet.
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Lis Sass, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Lis har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 31 år 10 måneder fra 1977 til 2009 hos AKTIESELSKABET AF 18/4-1977.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 4.250' DKK (RISBJEG HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 39.764' DKK (RISBJEG HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 157' DKK (KOMPLEMENTARSELSKABET RUE MOUFFETARD PARIS ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lis' netværk er Ida Elisabeth Helga Sass.