Jonas Hartvig Cleemann
Erhvervsaktiv siden: | 27. nov. 2007 (16 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | FARAOS HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 9.369' DKK SCJ EJENDOMSSELSKAB ApS (2016) |
Største underskud: | -593' DKK DRAGONS LAIR ApS (2015-16) |
Største egenkapital: | 26.070' DKK FARAOS CIGARER ApS (2023) |
Største gæld: | 102.409' DKK FARAOS CIGARER ApS (2023) |
Flest årsværk: | 91 årsværk hos FARAOS CIGARER ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af SCJ EJENDOMSSELSKAB ApS (9 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2007 hos FARAOS HOLDING ApS i rollen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Jonas Hartvig Cleemann i 7 år, før stoppet d. 10. december 2014.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 10. december 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CLEEMANN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
FARAOS CIGARER ApS
Via CLEEMANN HOLDING ApS -
SCJ EJENDOMSSELSKAB ApS
Via CLEEMANN HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
FARAOS CIGARER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.03.2015 -
CLEEMANN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.12.2014 -
SCJ EJENDOMSSELSKAB ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.11.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (18)
-
DRAGONS LAIR ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.11.2019
Registreringsdato: 21.11.2019 -
FCIF HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.02.2019
Registreringsdato: 01.02.2019 -
DRAGONS LAIR ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.03.2018
Registreringsdato: 02.03.2018
Blå bog (fortsat)
Jonas har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
24.03.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
18.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 29,41% -
Ejer og Direktør
10.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
18.11.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
06.02.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Direktør
02.03.2018 - 21.11.2019
Reel ejer
21.11.2019 - 21.11.2019
Ejerandel: 30% -
Direktør
05.12.2014 - 01.02.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor SCJ EJENDOMSSELSKAB ApS kunne fremvise et overskud på 9.369' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor DRAGONS LAIR ApS kunne fremvise et underskud på 248' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 5.477' DKK (IRON FORTRESS ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 26.070' DKK (FARAOS CIGARER ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 12.065' DKK (IRON FORTRESS ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jonas' netværk er Sivert Ibbo.