Sivert Ibbo
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1993 (31 år) |
Karrieren startede hos: | FARAOS CIGARER ApS (Direktør) |
Største overskud: | 9.369' DKK SCJ EJENDOMSSELSKAB ApS (2016) |
Største underskud: | -593' DKK DRAGONS LAIR ApS (2015-16) |
Største egenkapital: | 30.084' DKK SIBBO HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 102.409' DKK FARAOS CIGARER ApS (2023) |
Flest årsværk: | 91 årsværk hos FARAOS CIGARER ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af FARAOS CIGARER ApS (31 år) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 1993 hos FARAOS CIGARER ApS (tidligere VICH 3847 ApS) med titlen som Direktør og Reel ejer. Titlen som Direktør har Sivert Ibbo nu bestreddet i 31 år, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden med detailhandel med spil og legetøj. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 295' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SIBBO HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
FARAOS CIGARER ApS
Via SIBBO HOLDING ApS -
SCJ EJENDOMSSELSKAB ApS
Via SIBBO HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
FARAOS CIGARER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.1993 -
SCJ EJENDOMSSELSKAB ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.11.2014 -
SIBBO HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.12.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
DRAGONS LAIR ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.11.2019
Registreringsdato: 21.11.2019 -
FCIF HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.02.2019
Registreringsdato: 01.02.2019 -
DRAGONS LAIR ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.03.2018
Registreringsdato: 02.03.2018
Blå bog (fortsat)
Sivert har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 31 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
10.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
18.11.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
06.02.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
01.09.1993 - Stadig aktiv
Reel ejer
18.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49,01% -
Reel ejer og Direktør
02.03.2018 - 21.11.2019
Reel ejer
21.11.2019 - 21.11.2019
Ejerandel: 50% -
Direktør
05.12.2014 - 01.02.2019
Reel ejer
02.03.2018 - 01.02.2019
Ejerandel: 53,33%
Sivert Ibbo er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SIBBO HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 30.084' DKK. Igennem holdingselskabet SIBBO HOLDING ApS har Sivert derfor også ejerandele i FARAOS CIGARER ApS (33.34-49.99%) samt SCJ EJENDOMSSELSKAB ApS (50-66.65%).
Se også koncerndiagram for Sivert Ibbo, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor SCJ EJENDOMSSELSKAB ApS kunne offentliggøre et overskud på 9.369' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor DRAGONS LAIR ApS kunne offentliggøre et underskud på 248' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 5.477' DKK (IRON FORTRESS ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 30.084' DKK (SIBBO HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 12.065' DKK (IRON FORTRESS ApS).
En af de forbindelser som går igen i Sivert' netværk er Christopher Robin Friis Ouzman.