Christopher Robin Friis Ouzman
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1993 (31 år) |
Karrieren startede hos: | FARAOS CIGARER ApS (Direktør) |
Største overskud: | 9.369' DKK SCJ EJENDOMSSELSKAB ApS (2016) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 26.070' DKK VICH 3847 ApS (Nu: FARAOS CIGARER ApS) (2023) |
Største gæld: | 102.409' DKK VICH 3847 ApS (Nu: FARAOS CIGARER ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 91 årsværk hos VICH 3847 ApS (Nu: FARAOS CIGARER ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af FARAOS CIGARER ApS (31 år) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1993 ved FARAOS CIGARER ApS (tidligere VICH 3847 ApS) som Direktør. Rollen som Direktør har Christopher Robin Friis Ouzman nu besiddet i 31 år, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen detailhandel med spil og legetøj. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 295' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CROF HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
FARAOS CIGARER ApS
Via CROF HOLDING ApS -
SCJ EJENDOMSSELSKAB ApS
Via CROF HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
FARAOS CIGARER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.1993 -
CROF HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.12.2014
Tidslinje (12)
-
FCIF HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.02.2019
Registreringsdato: 01.02.2019 -
HOLDINGSELSKABET AF 12. NOVEMBER 2014 ApS (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 09.06.2015
Registreringsdato: 09.06.2015 -
HOLDINGSELSKABET AF 12. NOVEMBER 2014 ApS
Fratrådt som direktørDato: 18.05.2015
Registreringsdato: 18.05.2015
Blå bog (fortsat)
Christopher har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 31 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
10.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.09.1993 - Stadig aktiv
Ejer
28.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via CROF HOLDING ApS -
Direktør
05.12.2014 - 01.02.2019
Reel ejer
02.03.2018 - 01.02.2019
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Direktør og Ejer
13.11.2014 - 09.06.2015
Ejerandel: 20-24.99% -
Direktør
18.11.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
16.02.2015 - 16.02.2015
Ejerandel: 20%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor SCJ EJENDOMSSELSKAB ApS fremviste et overskud på 9.369' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 818' DKK (SCJ EJENDOMSSELSKAB ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 26.070' DKK (VICH 3847 ApS (Nu: FARAOS CIGARER ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 14.159' DKK (CROF HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Christopher' netværk er Sivert Ibbo.