Maiwy Helen Frimand-Meier
Erhvervsaktiv: | 6. nov. 2007 - 28. nov. 2008 |
Karrieren startede hos: | FRIMAND RESEARCH ApS (Ejer) |
Største overskud: | 294' DKK FRIMAND RESEARCH ApS (2022) |
Største underskud: | -223' DKK FRIMAND RESEARCH ApS (2016) |
Største egenkapital: | 940' DKK FRIMAND RESEARCH ApS (2015) |
Største gæld: | 329' DKK FRIMAND RESEARCH ApS (2021) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos FRIMAND RESEARCH ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af FRIMAND RESEARCH ApS (16 år 10 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2007 i FRIMAND RESEARCH ApS som Ejer, Direktør, Stifter og Bestyrelsesmedlem. Det var sammen med partneren Henrik Frimand-Meier at Maiwy Helen Frimand-Meier stiftede FRIMAND RESEARCH ApS den dag i november 2007. Hvervet som Ejer, Direktør, Stifter og Bestyrelsesmedlem har Maiwy nu besiddet i 16 år 10 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor anden personaleformidling. Her mere end 16 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab fra 2023 kunne fremvise et underskud på 62' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FRIMAND RESEARCH ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
FRIMAND RESEARCH ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.11.2007
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
FRIMAND RESEARCH ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.11.2008
Registreringsdato: 28.11.2008 -
FRIMAND RESEARCH ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.08.2008
Registreringsdato: 28.08.2008 -
FRIMAND RESEARCH ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 06.11.2007
Registreringsdato: 06.11.2007
Blå bog (fortsat)
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor FRIMAND RESEARCH ApS fremviste et overskud på 294' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor FRIMAND RESEARCH ApS fremviste et underskud på 223' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Maiwy' netværk er Henrik Frimand-Meier.