Henrik Frimand-Meier
Erhvervsaktiv: | 25. apr. 1996 - 28. nov. 2008 |
Karrieren startede hos: | TRYG-BALTICA FORSIKRING, SKADESFORSIKRINGSSELSKAB A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.361' DKK KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER A/S (Nu: KOBÆK STRAND HOTEL OG KONFERENCE A/S) (2022) |
Største underskud: | -27.446' DKK KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER A/S (Nu: KOBÆK STRAND HOTEL OG KONFERENCE A/S) (2018) |
Største egenkapital: | 60.759' DKK KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER A/S (Nu: KOBÆK STRAND HOTEL OG KONFERENCE A/S) (2017) |
Største gæld: | 16.732' DKK KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER A/S (Nu: KOBÆK STRAND HOTEL OG KONFERENCE A/S) (2015) |
Flest årsværk: | 28 årsværk hos KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER A/S (Nu: KOBÆK STRAND HOTEL OG KONFERENCE A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af FRIMAND RESEARCH ApS (16 år 10 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 1996 hos TRYG-BALTICA FORSIKRING, SKADESFORSIKRINGSSELSKAB A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Henrik Frimand-Meier i 2 år 11 måneder, før stoppet d. 13. april 1999.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1999 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 13. april 1999.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FRIMAND RESEARCH ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER A/S (Nu: KOBÆK STRAND HOTEL OG KONFERENCE A/S) (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.06.2009
Registreringsdato: 22.06.2009 -
KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER A/S (Nu: KOBÆK STRAND HOTEL OG KONFERENCE A/S) (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.04.2009
Registreringsdato: 24.04.2009 -
FRIMAND RESEARCH ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.11.2008
Registreringsdato: 28.11.2008
Blå bog (fortsat)
Henrik har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 10 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
24.04.2009 - 22.06.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
06.11.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
06.11.2007 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
28.08.2008 - 28.11.2008
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
25.04.1996 - 13.04.1999
Ejerandel: Intet ejerskab
Henrik har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 11 måneder fra 1996 til 1999 hos TRYG-BALTICA FORSIKRING, SKADESFORSIKRINGSSELSKAB A/S.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 292' DKK (KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER A/S (Nu: KOBÆK STRAND HOTEL OG KONFERENCE A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 36.531' DKK (KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER A/S (Nu: KOBÆK STRAND HOTEL OG KONFERENCE A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 276' DKK (FRIMAND RESEARCH ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Maiwy Helen Frimand-Meier.