Morten Svenninggaard
Erhvervsaktiv siden: | 22. mar. 2004 (20 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | SHOEBOX A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 6.202' DKK LLMS Holding ApS (2023) |
Største underskud: | -899' DKK LOFINA ApS (2016) |
Største egenkapital: | 11.351' DKK LLMS Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 10.184' DKK LIM HOLDING ApS (2014) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos LOFINA ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Direktør af LIM HOLDING ApS (19 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2004 hos SHOEBOX A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Morten Svenninggaard i 18 år 2 måneder, før stoppet d. 26. maj 2022.
Nu arbejder virksomheden med engroshandel med fodtøj. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 1.493' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LLMS Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
LIM HOLDING ApS
Via LLMS Holding ApS -
SHOEBOX A/S
Via LIM HOLDING ApS -
LOFINA ApS
Via LIM HOLDING ApS -
Sort Aarhus ApS
Via LIM HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
LIM HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.05.2005
Bestyrelsesposter (1)
-
SHOEBOX A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.05.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
SHOEBOX A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.05.2022
Registreringsdato: 27.05.2022 -
SHOEBOX A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.05.2022
Registreringsdato: 26.05.2022 -
LLMS Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 16.06.2021
Registreringsdato: 16.06.2021
Blå bog (fortsat)
Morten har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 6 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
16.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
16.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Direktør
01.05.2005 - Stadig aktiv
Reel ejer
16.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Bestyrelsesmedlem
22.03.2004 - 26.05.2022
Reel ejer
16.06.2021 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
27.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25%
Morten Svenninggaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LLMS Holding ApS (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 11.351' DKK. Igennem holdingselskabet LLMS Holding ApS har Morten derfor også ejerandele i LIM HOLDING ApS (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Morten Svenninggaard, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor LLMS Holding ApS kunne offentliggøre et overskud på 6.202' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor LIM HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 749' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 6.202' DKK (LLMS Holding ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 876' DKK (LOFINA ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 11.351' DKK (LLMS Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -507' DKK (LOFINA ApS).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Lise-Lotte Svenninggaard.