Lise-Lotte Svenninggaard
Erhvervsaktiv siden: | 15. jan. 1996 (28 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | SHOEBOX V/LISE-LOTTE SVENNINGGAARD (Ejer) |
Største overskud: | 6.202' DKK LLMS Holding ApS (2023) |
Største underskud: | -899' DKK LOFINA ApS (2016) |
Største egenkapital: | 11.351' DKK LLMS Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 10.184' DKK LIM HOLDING ApS (2014) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos LOFINA ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SHOEBOX A/S (20 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 1996 i SHOEBOX V/LISE-LOTTE SVENNINGGAARD som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Lise-Lotte Svenninggaard der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Lise-Lotte i 8 år 2 måneder, inden stoppet d. 22. marts 2004.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 22. marts 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LLMS Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
LIM HOLDING ApS
Via LLMS Holding ApS -
SHOEBOX A/S
Via LIM HOLDING ApS -
LOFINA ApS
Via LIM HOLDING ApS -
Sort Aarhus ApS
Via LIM HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
LIM HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.05.2005 -
LLMS Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.02.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
SHOEBOX A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.03.2004
Ejendomme (2)
Tidslinje (24)
-
LOFINA ApS
Fratrådt som direktørDato: 27.05.2022
Registreringsdato: 27.05.2022 -
SHOEBOX A/S
Fratrådt som direktørDato: 27.05.2022
Registreringsdato: 27.05.2022 -
LLMS Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 16.06.2021
Registreringsdato: 16.06.2021
Blå bog (fortsat)
Lise-Lotte har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 28 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
22.03.2004 - 27.05.2022
Reel ejer
01.05.2005 - 14.11.2018
Reel ejer
15.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Direktør
22.03.2004 - 27.05.2022
Bestyrelsesmedlem
22.03.2004 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.05.2005 - 14.11.2018
Reel ejer
15.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Ejer
08.02.2019 - 15.06.2021
Direktør og Reel ejer
08.02.2019 - Stadig aktiv
Ejer
16.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Ejer
08.02.2019 - 08.02.2019
Ejerandel: 100% -
Ejer
08.02.2019 - 08.02.2019
Ejerandel: 100%
Lise-Lotte Svenninggaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LLMS Holding ApS (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 11.351' DKK. Igennem sit holdingselskab LLMS Holding ApS har Lise-Lotte dermed også ejerandele i LIM HOLDING ApS (50-66.65%).
Udforsk også koncerndiagram for Lise-Lotte Svenninggaard, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor LLMS Holding ApS fremviste et overskud på 6.202' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor LOFINA ApS fremviste et underskud på 899' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 6.202' DKK (LLMS Holding ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 876' DKK (LOFINA ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 11.351' DKK (LLMS Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -507' DKK (LOFINA ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lise-Lotte' netværk er Morten Svenninggaard.