Robert Frost Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 27. aug. 2003 (21 år) |
Karrieren startede hos: | MANGROVE AF 2003 ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 15.058' DKK PINGALA A/S (2019-20) |
Største underskud: | -3.674' DKK ULTIMATE MANAGER GAMES ApS (Nu: NABBY ApS) (2015) |
Største egenkapital: | 19.462' DKK PINGALA A/S (2022-23) |
Største gæld: | 24.557' DKK PINGALA A/S (2019-20) |
Flest årsværk: | 29 årsværk hos PINGALA A/S (2019-20) |
Længste aktivitet: | Direktør af RF CONSULTING ApS (17 år 11 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2003 hos MANGROVE AF 2003 ApS (tidligere MANGROVE ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Robert Frost Andersen i 7 år 1 måned, før stoppet d. 7. oktober 2010.
Dengang var virksomhedens branche indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 7. oktober 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JUCE 2 HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
RF CONSULTING ApS
Via JUCE 2 HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
JUCE 2 HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.10.2010 -
RF CONSULTING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.09.2006
Tidslinje (29)
-
BADMINTON ACADEMY IVS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 28.03.2019
Registreringsdato: 28.03.2019 -
BADMINTON ACADEMY IVS
Fratrådt som direktørDato: 28.03.2019
Registreringsdato: 28.03.2019 -
BADMINTON ACADEMY IVS
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2014
Registreringsdato: 01.07.2014
Blå bog (fortsat)
Robert har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
04.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Ejer og Direktør
07.10.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
25.09.2006 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.12.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
24.06.2014 - 28.03.2019
Direktør
01.07.2014 - 28.03.2019
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
28.10.2011 - 16.04.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Robert Frost Andersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JUCE 2 HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 66' DKK. Igennem holdingselskabet JUCE 2 HOLDING ApS har Robert derfor også ejerandele i RF CONSULTING ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Robert Frost Andersen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor JUCE HOLDING ApS (Nu: RF CONSULTING ApS) kunne offentliggøre et overskud på 97' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor JUCE 2 HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 458' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 7.984' DKK (PINGALA A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 28' DKK (JUCE HOLDING ApS (Nu: RF CONSULTING ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 15.477' DKK (PINGALA A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -65' DKK (JUCE HOLDING ApS (Nu: RF CONSULTING ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Robert' netværk er Kim Aage Egegaard.