YNGVE PLINIUS FOND
CVR: 76097828 FON Stiftet 01.01.1984 Status: AKTIV Reklamebeskyttet
-
Stamdata
-
YNGVE PLINIUS FONDSe adresse når du er
logget ind som bruger -
CVR-nummer76097828
-
Kontakt
-
Branchekode
-
Produktionsenheder
-
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Kim Aage Egegaard
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseFrederik Peter Christoffersen Lemche
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseRobert Frost Andersen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Tidslinje
Ændrede adresse Se tidslinje (4)
Adresse: Howitzvej 55, 2 th, 2000 Frederiksberg, DKDato: 04.05.2021Registreringsdato: 11.05.2021Ændrede branche Se tidslinje (4)
Branche: 889910 Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formålDato: 01.01.2008Registreringsdato: 22.11.2013
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?