Susanne Knudsen
Erhvervsaktiv siden: | 26. feb. 2003 (21 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | X-LINK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.078' DKK X-LINK ApS (Nu: X-LINK A/S) (2020-21) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 1.637' DKK X-LINK ApS (Nu: X-LINK A/S) (2020-21) |
Største gæld: | 3.854' DKK X-LINK ApS (Nu: X-LINK A/S) (2020-21) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos X-LINK ApS (Nu: X-LINK A/S) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af X-LINK A/S (12 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2003 hos X-LINK A/S (tidligere X-LINK ApS) som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Susanne Knudsen i 4 år 6 måneder, inden stoppet den 30. august 2007.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 373' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
X-LINK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.12.2022
Tidslinje (5)
-
X-LINK A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.12.2022
Registreringsdato: 14.12.2022 -
X-LINK A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.12.2022
Registreringsdato: 13.12.2022 -
X-LINK A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.04.2010
Registreringsdato: 29.04.2010
Blå bog (fortsat)
Susanne Knudsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem hos X-LINK ApS (Nu: X-LINK A/S) der præsenterede et overskud på 1.078' DKK.
Susanne har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 12 år 7 måneder fra 2010 til 2022 hos X-LINK A/S.
En af de forbindelser som går igen i Susanne' netværk er Ulrik Knudsen.