Ulrik Knudsen
Erhvervsaktiv siden: | 22. aug. 1980 (44 år) |
Karrieren startede hos: | TRANSLOG ApS (Direktør) |
Største overskud: | 2.275' DKK VICH 5475 A/S (Nu: SOFT PARTNER A/S) (2020) |
Største underskud: | -39' DKK DICENTRA ApS (2020) |
Største egenkapital: | 2.471' DKK VICH 5475 A/S (Nu: SOFT PARTNER A/S) (2020) |
Største gæld: | 3.854' DKK X-LINK ApS (Nu: X-LINK A/S) (2020-21) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos X-LINK ApS (Nu: X-LINK A/S) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KOMPLEMENTARSELSKABET GÅGADEEJENDOM ESBJERG ApS (29 år 5 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 1980 hos TRANSLOG ApS (tidligere TRANS-LOG ApS) i rollen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør bestred Ulrik Knudsen i 21 år 1 måned, før stoppet d. 10. oktober 2001.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 10. oktober 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ULK INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
X-LINK A/S
Via ULK INVEST ApS
Direktørposter (3)
-
ULK INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.09.2005 -
X-LINK A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.11.1997 -
DICENTRA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.11.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
X-LINK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.08.2002
Ejendomme (2)
Tidslinje (17)
-
DICENTRA ApS
Tilknyttet som direktørDato: 29.11.2023
Registreringsdato: 29.11.2023 -
ASX 14.196 ApS (Nu: KOMPLEMENTARSELSKABET GÅGADEEJENDOM ESBJERG ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.02.2018
Registreringsdato: 06.02.2018 -
K/S GÅGADEEJENDOM ESBJERG
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.10.2015
Registreringsdato: 21.10.2015
Blå bog (fortsat)
Ulrik har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 44 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
29.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
29.09.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
11.11.1997 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.1999 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
20.08.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.09.1988 - 06.02.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.1991 - 21.10.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor ULK INVEST ApS kunne fremvise et overskud på 1.256' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 373' DKK (X-LINK ApS (Nu: X-LINK A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 1.782' DKK (ULK INVEST ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 1.192' DKK (X-LINK ApS (Nu: X-LINK A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Ulrik' netværk er Alexander Rothmann Rasborg.