Hanne Rasborg
Erhvervsaktiv siden: | 5. maj 1975 (49 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | SOLKURSER ApS (Direktør) |
Største overskud: | 701' DKK DICENTRA ApS (2019) |
Største underskud: | -39' DKK DICENTRA ApS (2020) |
Største egenkapital: | 1.680' DKK DICENTRA ApS (2019) |
Største gæld: | 494' DKK DICENTRA ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af DICENTRA ApS (34 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor for flere år siden ved SOLKURSER ApS (tidligere MERCOPLAN ApS) med titlen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Hanne Rasborg i 12 år 11 måneder, før stoppet den 22. april 1988.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1997 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 18. december 1997.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DICENTRA ApS
Ejerandel: 100%
Bestyrelsesposter (1)
-
DICENTRA ApS
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 29.11.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
DICENTRA ApS (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.11.2023
Registreringsdato: 29.11.2023 -
DICENTRA ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.11.2023
Registreringsdato: 28.11.2023 -
DICENTRA ApS
Tilknyttet som direktørDato: 08.12.2022
Registreringsdato: 08.12.2022
Blå bog (fortsat)
Hanne har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 47 år 2 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
29.06.1990 - Stadig aktiv
Reel ejer
29.06.1990 - Stadig aktiv
Direktør
08.12.2022 - 28.11.2023
Bestyrelsesmedlem
29.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
05.05.1975 - 22.04.1988
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor DICENTRA ApS kunne offentliggøre et overskud på 701' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor DICENTRA ApS kunne offentliggøre et underskud på 39' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Hanne' netværk er Ulrik Knudsen.