Johan Frantz Dhin
Erhvervsaktiv siden: | 18. jun. 2019 (5 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | ENVO IT A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.547' DKK ENVO IT A/S (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 9.081' DKK ENVO-Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 4.106' DKK ENVO IT A/S (2023) |
Flest årsværk: | 22 årsværk hos ENVO IT A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af ENVO IT A/S (4 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2019 ved ENVO IT A/S (tidligere Envo IT A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem og Ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Johan Frantz Dhin i 1 år 6 måneder, før stoppet den 15. januar 2021.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor databehandling, webhosting og lignende serviceydelser. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 3.547' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Centego Holding ApS
Ejerandel: 100%Nyt selskab
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ENVO IT A/S
Via Centego Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Centego Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.06.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
ENVO IT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.01.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
ENVO-Holding ApS (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 12.06.2024
Registreringsdato: 12.06.2024 -
Centego Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.06.2024
Registreringsdato: 12.06.2024 -
Centego Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.06.2024
Registreringsdato: 12.06.2024
Blå bog (fortsat)
Johan har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
12.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
27.10.2023 - 12.06.2024
Ejerandel: 20-24.99% -
Bestyrelsesmedlem
18.06.2019 - 15.01.2021
Ejer
31.03.2020 - 27.10.2023
Reel ejer
31.03.2020 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
16.01.2021 - 27.01.2023
Bestyrelsesmedlem
28.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20%
Johan Frantz Dhin er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Centego Holding ApS (ejer lige nu 100%). Gennem holdingselskabet Centego Holding ApS har Johan derfor også andele i ENVO IT A/S (20-24.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Johan Frantz Dhin, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor ENVO IT A/S kunne fremvise et overskud på 3.547' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.547' DKK (ENVO IT A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.081' DKK (ENVO-Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.263' DKK (ENVO IT A/S).
En af de forbindelser som går igen i Johan' netværk er Karl-Emil Kaae Pedersen.