Louise Haslund van Hauen
Erhvervsaktiv siden: | 17. jun. 2002 (22 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | POLAR INVEST A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 137' DKK Phanta Enterprises ApS (2020-21) |
Største underskud: | -2.702' DKK Made In Prison IVS (Nu: Made In Prison ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 145' DKK Phanta Enterprises ApS (2020-21) |
Største gæld: | 4.877' DKK Made In Prison IVS (Nu: Made In Prison ApS) (2019) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Made In Prison IVS (Nu: Made In Prison ApS) (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af LvH Holding ApS (7 år 7 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2002 i POLAR INVEST A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Louise Haslund van Hauen i 1 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2003.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor finansieringsvirksomhed i øvrigt. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 12. august 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LvH Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Phanta Enterprises ApS
Via LvH Holding ApS
Direktørposter (1)
-
LvH Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.02.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
Louise van Hauen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2020
Registreringsdato: 31.12.2020 -
Louise van Hauen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 11.02.2020
Registreringsdato: 11.02.2020 -
Made In Prison IVS (Nu: Made In Prison ApS)
Fratrådt som direktørDato: 30.08.2019
Registreringsdato: 30.08.2019
Blå bog (fortsat)
Louise har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Ejer og Direktør
08.02.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
11.02.2020 - 31.12.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
22.10.2016 - 08.02.2017
Direktør
22.10.2016 - 30.08.2019
Bestyrelsesmedlem
22.12.2016 - 20.01.2017
Reel ejer
01.04.2017 - 26.12.2018
Reel ejer
27.12.2018 - 11.09.2019
Ejerandel: 33% -
Bestyrelsesmedlem
17.06.2002 - 31.12.2003
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor LvH Holding IVS (Nu: LvH Holding ApS) kunne offentliggøre et overskud på 28' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor Made In Prison IVS (Nu: Made In Prison ApS) kunne offentliggøre et underskud på 2.702' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 14' DKK (LvH Holding IVS (Nu: LvH Holding ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 141' DKK (Phanta Enterprises ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2' DKK (LvH Holding IVS (Nu: LvH Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -254' DKK (Phanta Enterprises ApS).
En af de forbindelser som går igen i Louise' netværk er Hannah Løffler Schmidt.