Hannah Løffler Schmidt
Erhvervsaktiv siden: | 18. dec. 2002 (21 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | SAM-AFVIKLING 2005 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.960' DKK Hannah Agency ApS (2022) |
Største underskud: | -1.393' DKK Social Zoo ApS (Nu: SZ Consultancy ApS) (2020) |
Største egenkapital: | 4.981' DKK DANSK NLP INSTITUT A/S (Nu: DNI Valby A/S) (2018-19) |
Største gæld: | 1.397' DKK Hannah Agency Holding ApS (2021) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos Social Zoo ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DNI Valby A/S (15 år 4 måneder) |
Hannah Løffler Schmidt har tidligere gået på Roskilde University tilbage i 2005-2008, Copenhagen Business College tilbage i 2008-2010. Hannah studerede følgende: Business Administration, Management of Creative Business Processes de respektive steder.
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2002 i SAM-AFVIKLING 2005 A/S (tidligere SAMCONSULT A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Hannah Løffler Schmidt i 8 måneder, før fratrædelsen d. 16. september 2003.
Dengang var virksomhedens branche indenfor andre skoler med almendannende voksenundervisning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 26. januar 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Hannah Agency Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Hannah Agency ApS
Via Hannah Agency Holding ApS -
Phanta Enterprises ApS
Via Hannah Agency Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Hannah Agency Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.02.2017 -
Hannah Agency ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.01.2017 -
Phanta Enterprises ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
DNI Valby A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.05.2009
Tidslinje (21)
-
Social Zoo ApS (Nu: SZ Consultancy ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 16.03.2022
Registreringsdato: 16.03.2022 -
Social Zoo ApS (Nu: SZ Consultancy ApS)
Fratrådt som direktørDato: 16.03.2022
Registreringsdato: 16.03.2022 -
Social Zoo ApS
Fratrådt som direktørDato: 04.05.2021
Registreringsdato: 04.05.2021
Blå bog (fortsat)
Hannah har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. En karriere som har varet i mere end 16 år 1 måned, har Hannah bla. Arbejdet indenfor Marketing Communications, Social Media, Event Management, Marketing Strategy og Project Management.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
01.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Ejer og Direktør
04.02.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
22.05.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
07.09.2016 - 16.03.2022
Ejerandel: 50-66.65% -
Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
24.05.2017 - 04.05.2021
Ejerandel: 45%
Hannah Løffler Schmidt er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Hannah Agency Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 4.585' DKK. Gennem holdingselskabet Hannah Agency Holding ApS har Hannah derfor også andele i Hannah Agency ApS (100%) & Phanta Enterprises ApS (33.34-49.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Hannah Løffler Schmidt, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Hannah Agency ApS kunne fremvise et overskud på 1.960' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Social Zoo ApS (Nu: SZ Consultancy ApS) kunne fremvise et underskud på 1.393' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.885' DKK (Hannah Agency Holding ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 440' DKK (Hannah Agency ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.585' DKK (Hannah Agency Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -254' DKK (Phanta Enterprises ApS).
En af de forbindelser som går igen i Hannah' netværk er Bent-Charly Henning Hansen.