Claus Nordbeck Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 3. aug. 2002 (22 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | TRIBUNEN 2002 ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 789' DKK TRIBUNEN 2002 ApS (2021) |
Største underskud: | -620' DKK TRIBUNEN 2002 ApS (2015) |
Største egenkapital: | 484' DKK TRIBUNEN 2002 ApS (2022) |
Største gæld: | 1.140' DKK TRIBUNEN 2002 ApS (2015) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos TRIBUNEN 2002 ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af TRIBUNEN 2002 ApS (22 år 2 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2002 ved TRIBUNEN 2002 ApS i hvervet som Ejer, Stifter, Direktør og Bestyrelsesmedlem. Det var sammen med kollegaerne Michael Kirchner Larsson, Søren Paarup-Byrsing at Claus Nordbeck Andersen stiftede TRIBUNEN 2002 ApS den dag i august 2002. Rollen som Ejer, Stifter, Direktør og Bestyrelsesmedlem har Claus nu besiddet i 16 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor cafeér, værtshuse, diskoteker mv.. Her 16 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab for 2023 viste et underskud på 111' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
TRIBUNEN 2002 ApS
Ejerandel: 25-33.33% -
Tribunen Holding ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Bar de Ville ApS
Via TRIBUNEN 2002 ApS
Direktørposter (3)
-
TRIBUNEN 2002 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.08.2002 -
Tribunen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.02.2022 -
Bar de Ville ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
TRIBUNEN 2002 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.08.2002
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Bar de Ville ApS (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.2022
Registreringsdato: 01.03.2022 -
Tribunen Holding ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 28.02.2022
Registreringsdato: 28.02.2022 -
Tribunen Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.02.2022
Registreringsdato: 28.02.2022
Blå bog (fortsat)
Claus har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 2 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
28.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør
01.06.2020 - Stadig aktiv
Ejer
01.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 28,43% -
Stifter og Reel ejer
03.08.2002 - 30.04.2019
Ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
03.08.2002 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.05.2019 - 31.12.2021
Reel ejer
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 26,33% -
Stifter og Ejer
19.02.2018 - 31.08.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Claus Nordbeck Andersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Tribunen Holding ApS (ejer lige nu 33,33%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 88' DKK. Gennem sit holdingselskab Tribunen Holding ApS har Claus dermed også andele i og .
Se også koncerndiagram for Claus Nordbeck Andersen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor TRIBUNEN 2002 ApS landede et overskud på 789' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor TRIBUNEN 2002 ApS landede et underskud på 620' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 52' DKK (Tribunen Holding ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 111' DKK (TRIBUNEN 2002 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 401' DKK (TRIBUNEN 2002 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 88' DKK (Tribunen Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Michael Kirchner Larsson.