Michael Kirchner Larsson
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2000 (24 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Skandia Salgscenter v/Michael K Larsson (Ejer) |
Største overskud: | 789' DKK TRIBUNEN 2002 ApS (2021) |
Største underskud: | -620' DKK TRIBUNEN 2002 ApS (2015) |
Største egenkapital: | 484' DKK TRIBUNEN 2002 ApS (2022) |
Største gæld: | 1.140' DKK TRIBUNEN 2002 ApS (2015) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos TRIBUNEN 2002 ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af TRIBUNEN 2002 ApS (22 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2000 ved Skandia Salgscenter v/Michael K Larsson (tidligere Skandia Salgscenter V/Michael K Larsson) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Michael Kirchner Larsson der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Michael i 4 år 11 måneder, før stoppet den 31. december 2004.
Virksomheden opererede indenfor anden servicevirksomhed i forbindelse med forsikringsvirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2004.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
TRIBUNEN 2002 ApS
Ejerandel: 25-33.33% -
Tribunen Holding ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Bar de Ville ApS
Via TRIBUNEN 2002 ApS
Bestyrelsesposter (1)
-
TRIBUNEN 2002 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.08.2002
Ejendomme (2)
Tidslinje (6)
-
Bar de Ville ApS (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.2022
Registreringsdato: 01.03.2022 -
Tribunen Holding ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 28.02.2022
Registreringsdato: 28.02.2022 -
Skandia Salgscenter V/Michael K Larsson (Nu: Skandia Salgscenter v/Michael K Larsson) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2004
Registreringsdato: 31.12.2004
Blå bog (fortsat)
Michael har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 28,43% -
Stifter og Ejer
28.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
12.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Reel ejer
03.08.2002 - 30.04.2019
Ejer og Bestyrelsesmedlem
03.08.2002 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.05.2019 - 31.12.2021
Reel ejer
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 26,33% -
Stifter og Ejer
01.01.2000 - 31.12.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Michael Kirchner Larsson er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Tribunen Holding ApS (ejer lige nu 33,33%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 88' DKK. Gennem holdingselskabet Tribunen Holding ApS har Michael derfor også andele i og .
Du kan se koncerndiagram for Michael Kirchner Larsson, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor TRIBUNEN 2002 ApS kunne fremvise et overskud på 789' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor TRIBUNEN 2002 ApS kunne fremvise et underskud på 620' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 52' DKK (Tribunen Holding ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 111' DKK (TRIBUNEN 2002 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 401' DKK (TRIBUNEN 2002 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 88' DKK (Tribunen Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Claus Nordbeck Andersen.