Michael Stagaard Uth
Erhvervsaktiv siden: | 19. sep. 2002 (22 år) |
Karrieren startede hos: | CEDAR-TECH A/S (Direktør) |
Største overskud: | 859' DKK UTH.COM ApS (Nu: GOLF COPENHAGEN Aps) (2020) |
Største underskud: | -1.052' DKK UTH HOLDING, ESBJERG ApS (2015) |
Største egenkapital: | 3.324' DKK UTH.COM ApS (Nu: GOLF COPENHAGEN Aps) (2021) |
Største gæld: | 8.301' DKK SEJLSTEDLUND ApS (2016) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos UTH.COM ApS (Nu: GOLF COPENHAGEN Aps) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af GOLF COPENHAGEN Aps (21 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2002 ved CEDAR-TECH A/S med titlen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Michael Stagaard Uth i 4 måneder, før stoppet den 20. januar 2003.
Dengang var virksomhedens branche indenfor detailhandel med telekommunikationsudstyr. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 6. august 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
UTH HOLDING, ESBJERG ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
GOLF COPENHAGEN Aps
Via UTH HOLDING, ESBJERG ApS -
SOUTHFORK A/S
Via UTH HOLDING, ESBJERG ApS -
SEJLSTEDLUND ApS
Via UTH HOLDING, ESBJERG ApS
Direktørposter (4)
-
SOUTHFORK A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2002 -
UTH HOLDING, ESBJERG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.01.2003 -
SEJLSTEDLUND ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2007 -
GOLF COPENHAGEN Aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.2002
Bestyrelsesposter (2)
-
SOUTHFORK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.12.2002 -
GOLF COPENHAGEN Aps
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.12.2002
Ejendomme (3)
Tidslinje (25)
-
GOLF COPENHAGEN ApS (Nu: GOLF COPENHAGEN A/S)
Fratrådt som direktørDato: 21.12.2009
Registreringsdato: 21.12.2009 -
GOLF COPENHAGEN ApS (Nu: GOLF COPENHAGEN A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.12.2009
Registreringsdato: 21.12.2009 -
SEJLSTEDLUND ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.12.2007
Registreringsdato: 20.12.2007
Blå bog (fortsat)
Michael har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
20.12.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 99% -
Direktør
02.01.2003 - Stadig aktiv
Ejer
07.06.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
20.12.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
19.12.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
28.10.2003 - 21.12.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Michael Stagaard Uth er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn UTH HOLDING, ESBJERG ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -2.316' DKK. Igennem holdingselskabet UTH HOLDING, ESBJERG ApS har Michael derfor også ejerandele i GOLF COPENHAGEN Aps (100%), SOUTHFORK A/S (100%) og SEJLSTEDLUND ApS (90-99.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Michael Stagaard Uth, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor UTH.COM ApS (Nu: GOLF COPENHAGEN Aps) kunne offentliggøre et overskud på 859' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor UTH HOLDING, ESBJERG ApS kunne offentliggøre et underskud på 1.052' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 456' DKK (UTH HOLDING, ESBJERG ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.579' DKK (UTH.COM ApS (Nu: GOLF COPENHAGEN Aps)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.316' DKK (UTH HOLDING, ESBJERG ApS).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Henning Uth.