Anja Christel Uth
Erhvervsaktiv: | 28. okt. 2003 - 31. dec. 2022 |
Karrieren startede hos: | GOLF COPENHAGEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 859' DKK UTH.COM ApS (Nu: GOLF COPENHAGEN Aps) (2020) |
Største underskud: | -842' DKK UTH.COM ApS (Nu: GOLF COPENHAGEN Aps) (2015) |
Største egenkapital: | 3.324' DKK UTH.COM ApS (Nu: GOLF COPENHAGEN Aps) (2021) |
Største gæld: | 4.677' DKK UTH.COM ApS (Nu: GOLF COPENHAGEN Aps) (2016) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos UTH.COM ApS (Nu: GOLF COPENHAGEN Aps) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af GOLF COPENHAGEN Aps (20 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2003 i GOLF COPENHAGEN A/S (tidligere GOLF COPENHAGEN ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Anja Christel Uth i 6 år 1 måned, før fratrædelsen d. 21. december 2009.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 21. december 2009.
Bestyrelsesposter (2)
-
GOLF COPENHAGEN Aps
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.06.2004 -
SOUTHFORK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.06.2004
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Beauty By Uth v/Anja Christel Uth (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2022
Registreringsdato: 31.12.2022 -
Beauty By Uth v/Anja Christel Uth (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.2010
Registreringsdato: 01.04.2010 -
GOLF COPENHAGEN ApS (Nu: GOLF COPENHAGEN A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.12.2009
Registreringsdato: 21.12.2009
Blå bog (fortsat)
Anja har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 11 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
15.06.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.06.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.04.2010 - 31.12.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
28.10.2003 - 21.12.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Anja Christel Uth har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i UTH.COM ApS (Nu: GOLF COPENHAGEN Aps) der præsenterede et overskud på 859' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem i UTH.COM ApS (Nu: GOLF COPENHAGEN Aps) der præsenterede et underskud på 842' DKK.
Anja har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 20 år 3 måneder fra 2004 til i dag hos SOUTHFORK A/S.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 248' DKK (UTH.COM ApS (Nu: GOLF COPENHAGEN Aps)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.579' DKK (UTH.COM ApS (Nu: GOLF COPENHAGEN Aps)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 282' DKK (UTH.TELE A/S (Nu: SOUTHFORK A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Anja' netværk er Michael Stagaard Uth.