Susanne Pia Bødker
Erhvervsaktiv siden: | 18. jan. 2002 (22 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | DRØMMELAND A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 20.214' DKK ApS MØBELGÅRDEN BAGSVÆRD (Nu: DRØMMELAND A/S) (2020-21) |
Største underskud: | -3.712' DKK ApS MØBELGÅRDEN BAGSVÆRD (Nu: DRØMMELAND A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 30.449' DKK ApS MØBELGÅRDEN BAGSVÆRD (Nu: DRØMMELAND A/S) (2020-21) |
Største gæld: | 78.677' DKK ApS MØBELGÅRDEN BAGSVÆRD (Nu: DRØMMELAND A/S) (2020-21) |
Flest årsværk: | 85 årsværk hos ApS MØBELGÅRDEN BAGSVÆRD (Nu: DRØMMELAND A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af EJENDOMSSELSKABET AF 1.10.2003 ApS (19 år 3 måneder) |
Karrieren I Danmark startede i 2002 hos DRØMMELAND A/S (tidligere ApS MØBELGÅRDEN BAGSVÆRD) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Susanne Pia Bødker i 2 år, før stoppet d. 29. januar 2004.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor møbelforretninger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 7.317' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SPB Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Dalby Ejendomme ApS
Via SPB Holding ApS -
EJENDOMSSELSKABET AF 1.10.2003 ApS
Via Dalby Ejendomme ApS
Direktørposter (4)
-
Dalby Holding 1 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.01.2023 -
SPB Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.01.2023 -
Dalby Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.01.2023 -
EJENDOMSSELSKABET AF 1.10.2003 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.01.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
DALBY HOLDING ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 12.01.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (30)
-
SPB Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.01.2023
Registreringsdato: 12.01.2023 -
Dalby Holding 1 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.01.2023
Registreringsdato: 12.01.2023 -
EJENDOMSSELSKABET AF 1.10.2003 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.01.2023
Registreringsdato: 12.01.2023
Blå bog (fortsat)
Susanne har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
03.01.2019 - 10.01.2023
Ejer
03.01.2019 - Stadig aktiv
Direktør
12.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
02.01.2019 - 10.01.2023
Direktør
12.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
02.01.2019 - 10.01.2023
Reel ejer
04.01.2019 - Stadig aktiv
Direktør
12.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Direktør
22.10.2003 - 02.02.2006
Bestyrelsesmedlem
02.02.2006 - 10.01.2023
Bestyrelsesmedlem
12.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
10.10.2003 - 10.01.2023
Reel ejer
04.01.2019 - Stadig aktiv
Direktør
12.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30%
Susanne Pia Bødker er desuden ejer af holdingselskabet Dalby Ejendomme ApS (ejer pt. 30%). Gennem holdingselskabet Dalby Ejendomme ApS ejes der også andele i EJENDOMSSELSKABET AF 1.10.2003 ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Susanne Pia Bødker, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor Dalby Ejendomme ApS kunne fremvise et overskud på 3.977' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor Dalby Ejendomme ApS kunne fremvise et underskud på 2.035' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Susanne' netværk er Henrik Dalby.