Begitte Katrine Dalby
Erhvervsaktiv siden: | 15. jan. 1975 (49 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | DRØMMELAND A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 20.214' DKK ApS MØBELGÅRDEN BAGSVÆRD (Nu: DRØMMELAND A/S) (2020-21) |
Største underskud: | -3.712' DKK ApS MØBELGÅRDEN BAGSVÆRD (Nu: DRØMMELAND A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 30.449' DKK ApS MØBELGÅRDEN BAGSVÆRD (Nu: DRØMMELAND A/S) (2020-21) |
Største gæld: | 78.677' DKK ApS MØBELGÅRDEN BAGSVÆRD (Nu: DRØMMELAND A/S) (2020-21) |
Flest årsværk: | 85 årsværk hos ApS MØBELGÅRDEN BAGSVÆRD (Nu: DRØMMELAND A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DRØMMELAND A/S (26 år 10 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor for længe siden i DRØMMELAND A/S (tidligere ApS MØBELGÅRDEN BAGSVÆRD) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Begitte Katrine Dalby i 26 år 10 måneder, inden stoppet d. 19. november 2001.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen møbelforretninger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 7.317' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Dalby Holding 1 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
DALBY HOLDING ApS
Via Dalby Holding 1 ApS -
EJENDOMSSELSKABET AF 1.10.2003 ApS
Via DALBY HOLDING ApS -
Dalby Ejendomme ApS
Via DALBY HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
DALBY HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.01.2023 -
Dalby Holding 1 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.01.2023 -
Dalby Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.01.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (38)
-
Dalby Holding 1 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.01.2023
Registreringsdato: 12.01.2023 -
DALBY HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.01.2023
Registreringsdato: 12.01.2023 -
Dalby Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.01.2023
Registreringsdato: 12.01.2023
Blå bog (fortsat)
Begitte har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 45 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
02.01.2019 - 10.01.2023
Ejer
02.01.2019 - Stadig aktiv
Direktør
12.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
02.01.2019 - 10.01.2023
Direktør
12.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
02.02.2006 - 10.01.2023
Ejer
22.10.2008 - 02.01.2019
Reel ejer
22.10.2008 - Stadig aktiv
Direktør
12.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer og Direktør
02.01.2019 - 12.04.2022
Reel ejer
02.01.2019 - 11.01.2020
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
02.01.2019 - 12.04.2022
Ejer
02.01.2019 - 11.01.2020
Ejerandel: 100%
Begitte Katrine Dalby er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Dalby Holding 1 ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.153' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet DALBY HOLDING ApS (100%), som ikke er personligt ejet.
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Begitte Katrine Dalby, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor Dalby Ejendomme ApS fremviste et overskud på 3.977' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor Dalby Ejendomme ApS fremviste et underskud på 2.035' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Begitte' netværk er Henrik Dalby.