Henrik Dalby
Erhvervsaktiv siden: | 29. sep. 1984 (40 år) |
Karrieren startede hos: | HD-REHAB V/HENRIK DALBY (Ejer) |
Største overskud: | 20.214' DKK ApS MØBELGÅRDEN BAGSVÆRD (Nu: DRØMMELAND A/S) (2020-21) |
Største underskud: | -3.712' DKK ApS MØBELGÅRDEN BAGSVÆRD (Nu: DRØMMELAND A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 30.449' DKK ApS MØBELGÅRDEN BAGSVÆRD (Nu: DRØMMELAND A/S) (2020-21) |
Største gæld: | 78.677' DKK ApS MØBELGÅRDEN BAGSVÆRD (Nu: DRØMMELAND A/S) (2020-21) |
Flest årsværk: | 85 årsværk hos ApS MØBELGÅRDEN BAGSVÆRD (Nu: DRØMMELAND A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af HD-REHAB V/HENRIK DALBY (40 år) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 1984 i HD-REHAB V/HENRIK DALBY med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Henrik Dalby og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Henrik nu bestreddet i 40 år, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
HD-REHAB V/HENRIK DALBY
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
H. Dalby Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Dalby Ejendomme ApS
Via H. Dalby Holding ApS -
EJENDOMSSELSKABET AF 1.10.2003 ApS
Via Dalby Ejendomme ApS
Direktørposter (3)
-
Dalby Holding 1 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.01.2023 -
Dalby Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.01.2023 -
H. Dalby Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.01.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
DALBY HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.01.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (36)
-
Lykkeposen ApS (Nu: Poubelle ApS)
Fratrådt som direktørDato: 11.04.2023
Registreringsdato: 11.04.2023 -
Lykkeposen ApS (Nu: Poubelle ApS) (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 01.02.2023
Registreringsdato: 01.02.2023 -
Dalby Holding 1 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.01.2023
Registreringsdato: 12.01.2023
Blå bog (fortsat)
Henrik har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 40 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
04.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Stifter og Ejer
29.09.1984 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.06.2021 - 01.02.2023
Direktør
01.10.2021 - 11.04.2023
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter og Direktør
03.01.2019 - 10.01.2023
Ejer
03.01.2019 - Stadig aktiv
Direktør
12.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
02.01.2019 - 10.01.2023
Direktør
12.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Henrik Dalby er desuden indehaver af holdingselskabet Dalby Ejendomme ApS (30% ejerskab). Gennem holdingselskabet Dalby Ejendomme ApS ejes der også andele i EJENDOMSSELSKABET AF 1.10.2003 ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Henrik Dalby, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor Dalby Ejendomme ApS kunne offentliggøre et overskud på 3.977' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor Dalby Ejendomme ApS kunne offentliggøre et underskud på 2.035' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Morten Dalby.