Anne-Marie Olsen
Erhvervsaktiv siden: | 10. maj 1995 (29 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | AT190175 ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 1.918' DKK ANKER'S TIVOLI A/S (2014) |
Største underskud: | -703' DKK ANKERKÆDEN HOLDING ApS (2019) |
Største egenkapital: | 4.403' DKK ANKERKÆDEN HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 3.071' DKK ANKERS UDLEJNING ApS (2018) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos ANKERS TIVOLIPARK ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af AT190175 ApS (29 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 1995 i AT190175 ApS med titlen som Reel ejer og Bestyrelsesmedlem. Denne rolle har Anne-Marie Olsen nu bestreddet i 29 år 4 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden med fremstilling af karosserier til motorkøretøjer: fremstilling af påhængsvogne og sættevogne. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 29' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Annes
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
ANKERKÆDEN HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
AT190175 ApS
Via ANKERKÆDEN HOLDING ApS -
ANKERS UDLEJNING ApS
Via ANKERKÆDEN HOLDING ApS -
ANKERS TIVOLIPARK ApS
Via ANKERKÆDEN HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
ANKERS UDLEJNING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.12.2012 -
ANKERKÆDEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.11.2012 -
ANKERS TIVOLIPARK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.12.2012
Bestyrelsesposter (1)
-
ANKER'S TIVOLI A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.05.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Annes (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.05.2020
Registreringsdato: 01.05.2020 -
AT190175 ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.05.2015
Registreringsdato: 22.05.2015 -
ANKER'S TIVOLI A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.05.2014
Registreringsdato: 26.05.2014
Blå bog (fortsat)
Anne-Marie har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 29 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
26.05.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
07.12.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
07.12.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
08.11.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Anne-Marie Olsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ANKERKÆDEN HOLDING ApS (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 4.403' DKK. Igennem holdingselskabet ANKERKÆDEN HOLDING ApS har Anne-Marie derfor også ejerandele i AT190175 ApS (100%), ANKERS UDLEJNING ApS (100%) & ANKERS TIVOLIPARK ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Anne-Marie Olsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor ANKERS UDLEJNING ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.759' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor ANKERKÆDEN HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 703' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.759' DKK (ANKERS UDLEJNING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.403' DKK (ANKERKÆDEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 995' DKK (ANKERS TIVOLIPARK ApS).
En af de forbindelser som går igen i Anne-Marie' netværk er Frederik Anker Albin Olsen.