Frederik Anker Albin Olsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1989 (34 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | ANKER'S TIVOLI A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.918' DKK SLP NR. 10.536 A/S (Nu: ANKER'S TIVOLI A/S) (2014) |
Største underskud: | -703' DKK ANKERKÆDEN HOLDING ApS (2019) |
Største egenkapital: | 4.747' DKK UDLEJNINGSSELSKABET 6. NOVEMBER 1957 ApS (2022) |
Største gæld: | 5.124' DKK UDLEJNINGSSELSKABET 6. NOVEMBER 1957 ApS (2019) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos ANKERS TIVOLIPARK ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ANKER'S TIVOLI A/S (32 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 1989 i ANKER'S TIVOLI A/S (tidligere SLP NR. 10.536 A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Frederik Anker Albin Olsen i 32 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 11. august 2022.
Nu arbejder virksomheden med forlystelsesparker o.l.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 119' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
UDLEJNINGSSELSKABET 6. NOVEMBER 1957 ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
ANKERKÆDEN HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
AT190175 ApS
Via ANKERKÆDEN HOLDING ApS -
ANKERS UDLEJNING ApS
Via ANKERKÆDEN HOLDING ApS -
ANKERS TIVOLIPARK ApS
Via ANKERKÆDEN HOLDING ApS
Direktørposter (6)
-
ANKERS UDLEJNING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.12.2012 -
ANKER'S TIVOLI A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.08.2022 -
AT190175 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.05.1995 -
ANKERS TIVOLIPARK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.12.2012 -
ANKERKÆDEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.11.2012 -
UDLEJNINGSSELSKABET 6. NOVEMBER 1957 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2012
Bestyrelsesposter (1)
-
ANKER'S TIVOLI A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.08.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
ANKER'S TIVOLI A/S
Tilknyttet som direktørDato: 12.08.2022
Registreringsdato: 12.08.2022 -
ANKER'S TIVOLI A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.08.2022
Registreringsdato: 12.08.2022 -
SLP NR. 10.536 A/S (Nu: ANKER'S TIVOLI A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.08.2022
Registreringsdato: 11.08.2022
Blå bog (fortsat)
Frederik har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 34 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
07.12.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
07.12.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
08.11.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
16.02.2004 - Stadig aktiv
Direktør
01.07.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Bestyrelsesmedlem
01.10.1989 - 11.08.2022
Bestyrelsesmedlem og Direktør
12.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Frederik Anker Albin Olsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ANKERKÆDEN HOLDING ApS (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 4.403' DKK. Igennem holdingselskabet ANKERKÆDEN HOLDING ApS har Frederik derfor også ejerandele i AT190175 ApS (100%), ANKERS UDLEJNING ApS (100%) & ANKERS TIVOLIPARK ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Frederik Anker Albin Olsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor ANKERS UDLEJNING ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.759' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor ANKERKÆDEN HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 703' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.759' DKK (ANKERS UDLEJNING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.403' DKK (ANKERKÆDEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 995' DKK (ANKERS TIVOLIPARK ApS).
En af de forbindelser som går igen i Frederik' netværk er Anne-Marie Olsen.