Susanne Patrunch
Erhvervsaktiv siden: | 2. apr. 2001 (23 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANZAFE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 604.783' DKK ECOLAB ApS (2021-22) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 205.206' DKK ECOLAB ApS (2018-19) |
Største gæld: | 90.224' DKK ECOLAB ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 102 årsværk hos ECOLAB ApS (2014-15) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ECOLAB ApS (6 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2001 ved DANZAFE A/S (tidligere COPIAX A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Susanne Patrunch i 3 år 6 måneder, før stoppet den 5. oktober 2004.
I dag arbejder virksomheden med ikke-specialiseret engroshandel. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 9.475' DKK.
Bestyrelsesposter (2)
-
ECOLAB ApS
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 01.02.2018 -
NALCO DANMARK ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.01.2023
Tidslinje (6)
-
NALCO DANMARK ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.01.2023
Registreringsdato: 23.01.2023 -
ECOLAB ApS (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.02.2018
Registreringsdato: 01.02.2018 -
COPIAX A/S (Nu: DANZAFE A/S)
Fratrådt som direktørDato: 05.10.2004
Registreringsdato: 05.10.2004
Blå bog (fortsat)
Susanne har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 2 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
23.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
02.04.2001 - 05.10.2004
Ejerandel: Intet ejerskab
Susanne Patrunch har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem ved ECOLAB ApS der præsenterede et overskud på 604.783' DKK.
Susanne har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 7 måneder fra 2018 til i dag hos ECOLAB ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 21.849' DKK (ECOLAB ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 168.544' DKK (ECOLAB ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 8.839' DKK (NALCO DANMARK ApS).
En af de forbindelser som går igen i Susanne' netværk er Majbrit Borup.