Alexander Rothmann Rasborg
Erhvervsaktiv siden: | 29. apr. 2010 (14 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | X-LINK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.078' DKK X-LINK A/S (2020-21) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 1.637' DKK X-LINK A/S (2020-21) |
Største gæld: | 3.854' DKK X-LINK A/S (2020-21) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos X-LINK A/S (2021-22) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af X-LINK A/S (1 år 9 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 2010 i X-LINK A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Alexander Rothmann Rasborg i 10 måneder, inden stoppet d. 4. marts 2011.
Nu opererer virksomheden indenfor konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 viste et overskud på 373' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
X-LINK A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 14.12.2022
Tidslinje (3)
-
X-LINK A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.12.2022
Registreringsdato: 14.12.2022 -
X-LINK A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.03.2011
Registreringsdato: 04.03.2011 -
X-LINK A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.04.2010
Registreringsdato: 29.04.2010
Blå bog (fortsat)
Alexander Rothmann Rasborg har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem i X-LINK A/S der præsenterede et overskud på 373' DKK.
Alexander har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 1 år 9 måneder fra 2022 til i dag hos X-LINK A/S.
En af de forbindelser som går igen i Alexander' netværk er Ulrik Knudsen.