Liselotte Elisabeth Richter
Erhvervsaktiv siden: | 30. nov. 2000 (23 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | SCAN GLOBAL LOGISTICS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 798.015' DKK SCANAM TRANSPORT A/S (Nu: SCAN GLOBAL LOGISTICS A/S) (2023) |
Største underskud: | -5.816' DKK SCANAM TRANSPORT A/S (Nu: SCAN GLOBAL LOGISTICS A/S) (2017) |
Største egenkapital: | 1.841.319' DKK SCANAM TRANSPORT A/S (Nu: SCAN GLOBAL LOGISTICS A/S) (2023) |
Største gæld: | 3.434.681' DKK SCANAM TRANSPORT A/S (Nu: SCAN GLOBAL LOGISTICS A/S) (2021) |
Flest årsværk: | 461 årsværk hos SCANAM TRANSPORT A/S (Nu: SCAN GLOBAL LOGISTICS A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af JR INVEST ApS (21 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2000 hos SCAN GLOBAL LOGISTICS A/S (tidligere SCANAM TRANSPORT A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Liselotte Elisabeth Richter i 2 år 7 måneder, inden stoppet den 1. juli 2003.
Nu opererer virksomheden indenfor speditører. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 798.015' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
NOAH INVEST ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
JR INVEST ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
NOAH PROJECTS AND LOGISTICS A/S
Via JR INVEST ApS
Direktørposter (1)
-
NOAH INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.05.2004
Bestyrelsesposter (1)
-
NOAH PROJECTS AND LOGISTICS A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 16.12.2008
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
NOAH PROJECTS AND LOGISTICS A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.12.2008
Registreringsdato: 16.12.2008 -
NOAH INVEST ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2004
Registreringsdato: 01.07.2004 -
NOAH INVEST ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.05.2004
Registreringsdato: 28.05.2004
Blå bog (fortsat)
Liselotte har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
16.12.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
28.05.2004 - Stadig aktiv
Ejer
01.07.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
01.07.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
30.11.2000 - 28.05.2004
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.11.2000 - 01.07.2003
Ejerandel: Intet ejerskab
Liselotte Elisabeth Richter er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JR INVEST ApS (ejer pt. 50%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 4.765' DKK. Gennem sit holdingselskab JR INVEST ApS har Liselotte dermed også andele i NOAH PROJECTS AND LOGISTICS A/S (100%).
Se også koncerndiagram for Liselotte Elisabeth Richter, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014-15 hvor NOAH INVEST ApS landede et overskud på 4.567' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor ApS KBIL 17 NR. 1569 (Nu: JR INVEST ApS) landede et underskud på 1.562' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Liselotte' netværk er Jan Richter.