Jan Richter
Erhvervsaktiv siden: | 29. dec. 1989 (34 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | SCAN GLOBAL LOGISTICS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 798.015' DKK SCANAM TRANSPORT A/S (Nu: SCAN GLOBAL LOGISTICS A/S) (2023) |
Største underskud: | -5.816' DKK SCANAM TRANSPORT A/S (Nu: SCAN GLOBAL LOGISTICS A/S) (2017) |
Største egenkapital: | 1.841.319' DKK SCANAM TRANSPORT A/S (Nu: SCAN GLOBAL LOGISTICS A/S) (2023) |
Største gæld: | 3.434.681' DKK SCANAM TRANSPORT A/S (Nu: SCAN GLOBAL LOGISTICS A/S) (2021) |
Flest årsværk: | 461 årsværk hos SCANAM TRANSPORT A/S (Nu: SCAN GLOBAL LOGISTICS A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af JR INVEST ApS (21 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 1989 ved SCAN GLOBAL LOGISTICS A/S (tidligere SCANAM TRANSPORT A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Jan Richter i 15 år 1 måned, før stoppet den 4. februar 2005.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor speditører. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 798.015' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
NOAH INVEST ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
JR INVEST ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
NOAH PROJECTS AND LOGISTICS A/S
Via JR INVEST ApS
Direktørposter (3)
-
JR INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.06.2003 -
NOAH PROJECTS AND LOGISTICS A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.12.2008 -
NOAH INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.05.2004
Bestyrelsesposter (1)
-
NOAH PROJECTS AND LOGISTICS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.12.2008
Ejendomme (2)
Tidslinje (26)
-
RFR HOLDING ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 07.12.2023
Registreringsdato: 07.12.2023 -
RFR HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.12.2023
Registreringsdato: 07.12.2023 -
RFR HOLDING ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.12.2023
Registreringsdato: 07.12.2023
Blå bog (fortsat)
Jan har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 34 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Bestyrelsesmedlem
16.12.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
27.06.2003 - Stadig aktiv
Ejer
01.07.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Direktør, Ejer og Bestyrelsesmedlem
01.08.2022 - 07.12.2023
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
16.04.2007 - 01.11.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
27.06.2003 - 21.02.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Jan Richter er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JR INVEST ApS (ejer lige nu 50%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 4.765' DKK. Gennem holdingselskabet JR INVEST ApS har Jan derfor også andele i NOAH PROJECTS AND LOGISTICS A/S (100%).
Du kan se koncerndiagram for Jan Richter, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor NOAH INVEST ApS kunne fremvise et overskud på 4.567' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor NOAH PROJECTS AND LOGISTICS A/S kunne fremvise et underskud på 2.072' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 798.015' DKK (SCANAM TRANSPORT A/S (Nu: SCAN GLOBAL LOGISTICS A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.841.319' DKK (SCANAM TRANSPORT A/S (Nu: SCAN GLOBAL LOGISTICS A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.216' DKK (SVANERINGEN A/S).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Liselotte Elisabeth Richter.