Mikael Erling Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1994 (30 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | RESTAURATIONSSELSKABET AF 15. DECEMBER 1992 ApS (Ejer) |
Største overskud: | 6.938' DKK RESTAURATIONSSELSKABET AF 15. DECEMBER 1992 ApS (2021) |
Største underskud: | -10.516' DKK RESTAURATIONSSELSKABET AF 15. DECEMBER 1992 ApS (2022) |
Største egenkapital: | 28.196' DKK RESTAURATIONSSELSKABET AF 15. DECEMBER 1992 ApS (2019) |
Største gæld: | 7.239' DKK RESTAURATIONSSELSKABET AF 15. DECEMBER 1992 ApS (2017) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos RESTAURATIONSSELSKABET AF 15. DECEMBER 1992 ApS (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af RESTAURATIONSSELSKABET AF 15. DECEMBER 1992 ApS (30 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 1994 hos RESTAURATIONSSELSKABET AF 15. DECEMBER 1992 ApS med titlen som Ejer og Bestyrelsesmedlem. Mikael Erling Jensen købte en part af virksomheden d. 1. januar 1994 og fik dermed en andel på 33.34-49.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Mikael af: Birgitte Jensen og Pernille Gøricke Jensen. Titlen som Ejer og Bestyrelsesmedlem har Mikael nu bestreddet i 30 år 9 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor cafeér, værtshuse, diskoteker mv.. Her mere end 30 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 2.370' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
RESTAURATIONSSELSKABET AF 15. DECEMBER 1992 ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
PERBIMI ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Direktørposter (1)
-
PERBIMI ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.12.2000
Tidslinje (7)
-
ROYAL ORCHID ApS
Fratrådt som direktørDato: 04.12.2015
Registreringsdato: 04.12.2015 -
RESTAURATIONSSELSKABET AF 15. DECEMBER 1992 ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.02.2014
Registreringsdato: 23.02.2014 -
ROYAL ORCHID ApS
Tilknyttet som direktørDato: 23.05.2003
Registreringsdato: 23.05.2003
Blå bog (fortsat)
Mikael har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 30 år 9 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
23.12.2000 - Stadig aktiv
Ejer
01.04.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør
23.05.2003 - 04.12.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.01.1994 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.1994 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
05.12.2000 - 23.02.2014
Ejerandel: 33,33%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor RESTAURATIONSSELSKABET AF 15. DECEMBER 1992 ApS kunne offentliggøre et overskud på 6.938' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor RESTAURATIONSSELSKABET AF 15. DECEMBER 1992 ApS kunne offentliggøre et underskud på 10.516' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.370' DKK (RESTAURATIONSSELSKABET AF 15. DECEMBER 1992 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 21.562' DKK (RESTAURATIONSSELSKABET AF 15. DECEMBER 1992 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 3.930' DKK (PERBIMI ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mikael' netværk er Birgitte Jensen.