Birgitte Jensen
Karrieren startede hos: | A/S ERLING JENSEN, MALERFIRMA & TOTALENTREPRISE, BYGGEBRANCHENS MØBEL- OG TÆPPELAGER (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 6.938' DKK RESTAURATIONSSELSKABET AF 15. DECEMBER 1992 ApS (2021) |
Største underskud: | -10.516' DKK RESTAURATIONSSELSKABET AF 15. DECEMBER 1992 ApS (2022) |
Største egenkapital: | 28.196' DKK RESTAURATIONSSELSKABET AF 15. DECEMBER 1992 ApS (2019) |
Største gæld: | 7.239' DKK RESTAURATIONSSELSKABET AF 15. DECEMBER 1992 ApS (2017) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos RESTAURATIONSSELSKABET AF 15. DECEMBER 1992 ApS (2017) |
Det startede for alvor for flere år siden ved A/S ERLING JENSEN, MALERFIRMA & TOTALENTREPRISE, BYGGEBRANCHENS MØBEL- OG TÆPPELAGER med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Birgitte Jensen i 23 år 5 måneder, før stoppet den 10. november 1993.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1998 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 2. januar 1998.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
RESTAURATIONSSELSKABET AF 15. DECEMBER 1992 ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
FARUM - VÆRLØSE RIDESKOLE V/JENS MADSEN /GITTE JENSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
PERBIMI ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Direktørposter (2)
-
RESTAURATIONSSELSKABET AF 15. DECEMBER 1992 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.03.2003 -
PERBIMI ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.03.2003
Tidslinje (13)
-
RESTAURATIONSSELSKABET AF 15. DECEMBER 1992 ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.02.2014
Registreringsdato: 23.02.2014 -
PERBIMI ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.03.2003
Registreringsdato: 20.03.2003 -
RESTAURATIONSSELSKABET AF 15. DECEMBER 1992 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.03.2003
Registreringsdato: 20.03.2003
Blå bog (fortsat)
Birgitte har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 54 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.04.2001 - Stadig aktiv
Direktør
20.03.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
12.06.1992 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
15.12.1992 - 23.02.2014
Ejer
15.12.1992 - Stadig aktiv
Direktør
20.03.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
29.04.1991 - 21.02.1994
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.05.1970 - 10.11.1993
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor RESTAURATIONSSELSKABET AF 15. DECEMBER 1992 ApS kunne offentliggøre et overskud på 6.938' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor RESTAURATIONSSELSKABET AF 15. DECEMBER 1992 ApS kunne offentliggøre et underskud på 10.516' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.370' DKK (RESTAURATIONSSELSKABET AF 15. DECEMBER 1992 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 21.562' DKK (RESTAURATIONSSELSKABET AF 15. DECEMBER 1992 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 3.930' DKK (PERBIMI ApS).
En af de forbindelser som går igen i Birgitte' netværk er Pernille Gøricke Jensen.