Gitte Gade
Erhvervsaktiv siden: | 4. jul. 2000 (24 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | TRANSDUKTOR ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.035' DKK TRANSDUKTOR ApS (2014-15) |
Største underskud: | -642' DKK TRANSDUKTOR ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 3.196' DKK TRANSDUKTOR ApS (2014-15) |
Største gæld: | 6.653' DKK TRANSDUKTOR ApS (2016-17) |
Længste aktivitet: | Ejer af TRANSDUKTOR ApS (15 år 4 måneder) |
Karrieren som leder startede i 2000 ved TRANSDUKTOR ApS i rollen som Direktør og Ejer. Rollen som Direktør bestred Gitte Gade i 3 år 2 måneder, før stoppet den 14. september 2003.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et underskud på 303' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TRANSDUKTOR ApS
Ejerandel: 15-19.99%
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
TRANSDUKTOR ApS (15-19.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 06.05.2009
Registreringsdato: 06.05.2009 -
TRANSDUKTOR ApS
Fratrådt som direktørDato: 14.09.2003
Registreringsdato: 14.09.2003 -
TRANSDUKTOR ApS
Tilknyttet som direktørDato: 04.07.2000
Registreringsdato: 04.07.2000
Blå bog (fortsat)
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor TRANSDUKTOR ApS kunne fremvise et overskud på 1.035' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor TRANSDUKTOR ApS kunne fremvise et underskud på 642' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Gitte' netværk er Bent Christian Johansen.