Bent Christian Johansen
Karrieren startede hos: | ULVECO A/S (Direktør) |
Største overskud: | 3.568' DKK DET JYSKE NETVÆRK ApS (Nu: HANS JENSEN EJENDOMME ApS) (2021-22) |
Største underskud: | -642' DKK TRANSDUKTOR ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 10.515' DKK DET JYSKE NETVÆRK ApS (Nu: HANS JENSEN EJENDOMME ApS) (2023) |
Største gæld: | 24.702' DKK DET JYSKE NETVÆRK ApS (Nu: HANS JENSEN EJENDOMME ApS) (2021-22) |
Det hele begyndte for nu flere år siden ved ULVECO A/S i hvervet som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør havde Bent Christian Johansen i 27 år 6 måneder, før fratrædelsen den 17. maj 2000.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformere. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 21. oktober 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TRANSDUKTOR ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
TRANSDUKTOR ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.09.2003
Tidslinje (22)
-
TRANSDUKTOR ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 06.05.2009
Registreringsdato: 06.05.2009 -
ULVECO A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.09.2005
Registreringsdato: 26.09.2005 -
TRANSDUKTOR ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.09.2003
Registreringsdato: 14.09.2003
Blå bog (fortsat)
Bent har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 51 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.11.1972 - 26.09.2005
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.05.2000 - 13.03.2003
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.09.1999 - 12.10.2000
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.01.1989 - 04.07.2000
Direktør
14.09.2003 - Stadig aktiv
Ejer
06.05.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 55% -
Bestyrelsesmedlem
17.02.1986 - 10.03.2000
Ejerandel: Intet ejerskab
Bent har i alt siddet i bestyrelsen hos 8 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 32 år 10 måneder fra 1972 til 2005 hos ULVECO A/S.
En af de forbindelser som går igen i Bent' netværk er Claus Christian Johansen.