Hans Rasmus Kruse-Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 19. maj 2010 (14 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | NUTAALIORFIK - GRØNLANDS INNOVATIONSCENTER ApS (Direktør) |
Største overskud: | 3.543' DKK MASANTI A/S (2020) |
Største underskud: | -341' DKK MASANTI DANMARK ApS (2015) |
Største egenkapital: | 14.826' DKK MASANTI A/S (2023) |
Største gæld: | 5.379' DKK MASANTI A/S (2020) |
Flest årsværk: | 38 årsværk hos MASANTI A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af MASANTI DANMARK ApS (6 år 5 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2010 hos NUTAALIORFIK - GRØNLANDS INNOVATIONSCENTER ApS (tidligere INNOVATIONSHUSET I SISIMIUT ApS) i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde Hans Rasmus Kruse-Nielsen i 2 år 5 måneder, inden stoppet den 16. november 2012.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 16. august 2017.
Bestyrelsesposter (2)
-
MASANTI DANMARK ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.04.2018 -
MASANTI A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.04.2022
Tidslinje (4)
-
MASANTI A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.04.2022
Registreringsdato: 04.04.2022 -
MASANTI DANMARK ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.04.2018
Registreringsdato: 18.04.2018 -
INNOVATIONSHUSET I SISIMIUT ApS (Nu: NUTAALIORFIK - GRØNLANDS INNOVATIONSCENTER ApS)
Fratrådt som direktørDato: 16.11.2012
Registreringsdato: 16.11.2012
Blå bog (fortsat)
Hans har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 11 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
04.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
18.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
19.05.2010 - 16.11.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Hans Rasmus Kruse-Nielsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos MASANTI A/S der præsenterede et overskud på 2.822' DKK.
Hans har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 5 måneder fra 2018 til i dag hos MASANTI DANMARK ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.822' DKK (MASANTI A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 14.826' DKK (MASANTI A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.083' DKK (MASANTI DANMARK ApS).
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Morten Gosvig.