Morten Gosvig
Erhvervsaktiv siden: | 30. jun. 2005 (19 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | MASANTI A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 12.781' DKK ENTREPRENØRSELSKABET EMJ GRØNLAND ApS (Nu: EMJ-ATCON GREENLAND A/S) (2021) |
Største underskud: | -341' DKK MASANTI DANMARK ApS (2015) |
Største egenkapital: | 25.860' DKK ENTREPRENØRSELSKABET EMJ GRØNLAND ApS (Nu: EMJ-ATCON GREENLAND A/S) (2023) |
Største gæld: | 94.086' DKK ENTREPRENØRSELSKABET EMJ GRØNLAND ApS (Nu: EMJ-ATCON GREENLAND A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 72 årsværk hos ENTREPRENØRSELSKABET EMJ GRØNLAND ApS (Nu: EMJ-ATCON GREENLAND A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af MASANTI DANMARK ApS (12 år 5 måneder) |
Det startede i 2005 ved MASANTI A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Morten Gosvig i 4 år 8 måneder, før stoppet den 21. marts 2010.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 2.822' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MASANTI DANMARK ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
MASANTI A/S
Via MASANTI DANMARK ApS
Direktørposter (1)
-
MASANTI A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.04.2012
Bestyrelsesposter (2)
-
MASANTI DANMARK ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.04.2012 -
MASANTI A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.04.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
MASANTI A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.04.2019
Registreringsdato: 10.04.2019 -
MASANTI A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.04.2018
Registreringsdato: 16.04.2018 -
MASANTI A/S (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2018
Registreringsdato: 01.01.2018
Blå bog (fortsat)
Morten har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 2 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
30.06.2005 - 21.03.2010
Bestyrelsesmedlem
27.04.2011 - 16.04.2018
Direktør
15.04.2012 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2018 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
10.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem
17.12.2009 - 08.04.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.10.2009 - 08.04.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.07.2007 - 21.03.2010
Ejer og Bestyrelsesmedlem
15.04.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99%
Morten Gosvig har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved MASANTI A/S der præsenterede et overskud på 3.543' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem ved MASANTI DANMARK ApS der præsenterede et underskud på 341' DKK.
Morten har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 12 år 5 måneder fra 2012 til i dag hos MASANTI DANMARK ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.692' DKK (ENTREPRENØRSELSKABET EMJ GRØNLAND ApS (Nu: EMJ-ATCON GREENLAND A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 25.860' DKK (ENTREPRENØRSELSKABET EMJ GRØNLAND ApS (Nu: EMJ-ATCON GREENLAND A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.083' DKK (MASANTI DANMARK ApS).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Hans Rasmus Kruse-Nielsen.