Ove Leif Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 24. jun. 1999 (25 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | EJENDOMSSELSKABET AF 23/3-04 A/S (Direktør) |
Største overskud: | 1.313' DKK LEIF PEDERSEN A/S (Nu: LEIF PEDERSEN BILER A/S) (2020-21) |
Største underskud: | -800' DKK LEIF PEDERSEN A/S (Nu: LEIF PEDERSEN BILER A/S) (2016-17) |
Største egenkapital: | 8.110' DKK LEIF PEDERSEN HOLDING ApS (2020-21) |
Største gæld: | 8.659' DKK LEIF PEDERSEN A/S (Nu: LEIF PEDERSEN BILER A/S) (2014-15) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos LEIF PEDERSEN A/S (Nu: LEIF PEDERSEN BILER A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af EJENDOMSSELSKABET AF 23/3-04 A/S (25 år 3 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1999 ved EJENDOMSSELSKABET AF 23/3-04 A/S (tidligere LEIF PEDERSEN A/S) som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Rollen som Direktør havde Ove Leif Pedersen i 4 år 3 måneder, før fratrædelsen den 24. september 2003.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 131' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LEIF PEDERSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
EJENDOMSSELSKABET AF 23/3-04 A/S
Via LEIF PEDERSEN HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
EJENDOMSSELSKABET AF 23/3-04 A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.03.2004 -
LEIF PEDERSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.05.2000
Bestyrelsesposter (1)
-
EJENDOMSSELSKABET AF 23/3-04 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.06.1999
Tidslinje (8)
-
LEIF PEDERSEN A/S (Nu: LEIF PEDERSEN BILER A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.08.2021
Registreringsdato: 12.08.2021 -
EJENDOMSSELSKABET AF 23/3-04 A/S
Tilknyttet som direktørDato: 12.03.2004
Registreringsdato: 12.03.2004 -
LEIF PEDERSEN A/S (Nu: LEIF PEDERSEN BILER A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.10.2003
Registreringsdato: 01.10.2003
Blå bog (fortsat)
Ove har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 3 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
31.05.2000 - Stadig aktiv
Ejer
20.06.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.10.2003 - 12.08.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
24.06.1999 - 24.09.2003
Bestyrelsesmedlem
24.06.1999 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.05.2000 - Stadig aktiv
Direktør
12.03.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Ove Leif Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LEIF PEDERSEN HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 8.008' DKK. Igennem sit holdingselskab LEIF PEDERSEN HOLDING ApS har Ove dermed også ejerandele i EJENDOMSSELSKABET AF 23/3-04 A/S (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Ove Leif Pedersen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor LEIF PEDERSEN HOLDING ApS fremviste et overskud på 525' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor LEIF PEDERSEN HOLDING ApS fremviste et underskud på 289' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 653' DKK (LEIF PEDERSEN A/S (Nu: LEIF PEDERSEN BILER A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 8.008' DKK (LEIF PEDERSEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 1.704' DKK (LEIF PEDERSEN A/S (Nu: EJENDOMSSELSKABET AF 23/3-04 A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Ove' netværk er Anne-Kirstine Ravn Pedersen.