Anne-Kirstine Ravn Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 24. jun. 1999 (25 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | EJENDOMSSELSKABET AF 23/3-04 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.313' DKK LEIF PEDERSEN A/S (Nu: LEIF PEDERSEN BILER A/S) (2020-21) |
Største underskud: | -800' DKK LEIF PEDERSEN A/S (Nu: LEIF PEDERSEN BILER A/S) (2016-17) |
Største egenkapital: | 8.110' DKK LEIF PEDERSEN HOLDING ApS (2020-21) |
Største gæld: | 8.659' DKK LEIF PEDERSEN A/S (Nu: LEIF PEDERSEN BILER A/S) (2014-15) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos LEIF PEDERSEN A/S (Nu: LEIF PEDERSEN BILER A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af EJENDOMSSELSKABET AF 23/3-04 A/S (22 år 4 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1999 i EJENDOMSSELSKABET AF 23/3-04 A/S (tidligere LEIF PEDERSEN A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Anne-Kirstine Ravn Pedersen i 22 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 1. november 2021.
I dag arbejder virksomheden med udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 131' DKK.
Direktørposter (2)
-
EJENDOMSSELSKABET AF 23/3-04 A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2021 -
LEIF PEDERSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.10.2021
Tidslinje (6)
-
EJENDOMSSELSKABET AF 23/3-04 A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.11.2021
Registreringsdato: 01.11.2021 -
LEIF PEDERSEN A/S (Nu: EJENDOMSSELSKABET AF 23/3-04 A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.11.2021
Registreringsdato: 01.11.2021 -
LEIF PEDERSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.10.2021
Registreringsdato: 06.10.2021
Blå bog (fortsat)
Anne-Kirstine har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 3 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
06.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.06.1999 - 01.11.2021
Direktør
01.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.10.2003 - 12.08.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor LEIF PEDERSEN HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 383' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor LEIF PEDERSEN HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 289' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 653' DKK (LEIF PEDERSEN A/S (Nu: LEIF PEDERSEN BILER A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 8.008' DKK (LEIF PEDERSEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 1.704' DKK (EJENDOMSSELSKABET AF 23/3-04 A/S).
En af de forbindelser som går igen i Anne-Kirstine' netværk er Ove Leif Pedersen.