Michael Ravn Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 24. jun. 1999 (25 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | EJENDOMSSELSKABET AF 23/3-04 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.313' DKK LEIF PEDERSEN A/S (Nu: LEIF PEDERSEN BILER A/S) (2020-21) |
Største underskud: | -800' DKK LEIF PEDERSEN A/S (Nu: LEIF PEDERSEN BILER A/S) (2016-17) |
Største egenkapital: | 1.982' DKK LEIF PEDERSEN A/S (Nu: LEIF PEDERSEN BILER A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 8.659' DKK LEIF PEDERSEN A/S (Nu: LEIF PEDERSEN BILER A/S) (2014-15) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos LEIF PEDERSEN A/S (Nu: LEIF PEDERSEN BILER A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af EJENDOMSSELSKABET AF 23/3-04 A/S (25 år 3 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 1999 ved EJENDOMSSELSKABET AF 23/3-04 A/S (tidligere LEIF PEDERSEN A/S) som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Michael Ravn Pedersen nu besiddet i 25 år 3 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 131' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MP Holding Vordingborg ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
LEIF PEDERSEN BILER A/S
Via MP Holding Vordingborg ApS
Direktørposter (2)
-
MP Holding Vordingborg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.04.2022 -
LEIF PEDERSEN BILER A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2003
Bestyrelsesposter (1)
-
LEIF PEDERSEN BILER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.10.2003
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
LEIF PEDERSEN A/S (Nu: LEIF PEDERSEN BILER A/S) (90-99.99%)
Er ikke længere ejerDato: 25.04.2022
Registreringsdato: 25.04.2022 -
MP Holding Vordingborg ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 25.04.2022
Registreringsdato: 25.04.2022 -
MP Holding Vordingborg ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.04.2022
Registreringsdato: 25.04.2022
Blå bog (fortsat)
Michael har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 3 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
25.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.10.2003 - 25.04.2022
Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
01.10.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90% -
Bestyrelsesmedlem
24.06.1999 - Stadig aktiv
Direktør
24.09.2003 - 12.03.2004
Ejerandel: Intet ejerskab
Michael Ravn Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MP Holding Vordingborg ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.780' DKK. Igennem sit holdingselskab MP Holding Vordingborg ApS har Michael dermed også ejerandele i LEIF PEDERSEN BILER A/S (90-99.99%).
Du kan se koncerndiagram for Michael Ravn Pedersen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor LEIF PEDERSEN A/S (Nu: LEIF PEDERSEN BILER A/S) fremviste et overskud på 1.313' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor LEIF PEDERSEN A/S (Nu: LEIF PEDERSEN BILER A/S) fremviste et underskud på 800' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 653' DKK (LEIF PEDERSEN A/S (Nu: LEIF PEDERSEN BILER A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 1.982' DKK (LEIF PEDERSEN A/S (Nu: LEIF PEDERSEN BILER A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 1.704' DKK (LEIF PEDERSEN A/S (Nu: EJENDOMSSELSKABET AF 23/3-04 A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Anne-Kirstine Ravn Pedersen.