Torben Oberthon Rød
Erhvervsaktiv siden: | 15. jun. 1999 (25 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | ROSSI INTERNATIONAL A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -34' DKK Rossi Horsens ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 15' DKK Rossi Horsens ApS (2022-23) |
Største gæld: | 0' DKK Rossi Horsens ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ROSSI INTERNATIONAL A/S (17 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 1999 i ROSSI INTERNATIONAL A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Torben Oberthon Rød i 17 år 2 måneder, før fratrædelsen d. 17. august 2016.
Dengang var virksomhedens branche indenfor fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2018 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 13. september 2018.
Bestyrelsesposter (1)
-
Rossi Horsens ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.12.2022
Tidslinje (13)
-
Rossi Horsens ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.12.2022
Registreringsdato: 02.12.2022 -
ROSSI HOLDING ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 31.05.2018
Registreringsdato: 31.05.2018 -
ROSSI INTERNATIONAL A/S
Fratrådt som direktørDato: 17.08.2016
Registreringsdato: 17.08.2016
Blå bog (fortsat)
Torben har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 9 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
02.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
15.03.2002 - 31.05.2018
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
15.06.1999 - 17.08.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
23.02.2000 - 08.08.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Torben' netværk er Jesper Oberthon Hjortshøj Rød.