Henrik Breuning-Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1995 (28 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | KONTORXPRESSEN I/S V/HENRIK BREUNING-HANSEN OG MIKAEL STADE (Ejer) |
Største overskud: | 746' DKK SF PONTONA ApS (2023) |
Største underskud: | -110' DKK SF PONTONA ApS (2015) |
Største egenkapital: | 1.791' DKK SF PONTONA ApS (2023) |
Største gæld: | 8.733' DKK SF PONTONA ApS (2022) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos SF PONTONA ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af SF PONTONA ApS (11 år 10 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 1995 i KONTORXPRESSEN I/S V/HENRIK BREUNING-HANSEN OG MIKAEL STADE i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Mikael Stade at Henrik Breuning-Hansen stiftede KONTORXPRESSEN I/S V/HENRIK BREUNING-HANSEN OG MIKAEL STADE den dag i oktober 1995. Hvervet som Ejer og Stifter havde Henrik i 6 år 4 måneder, inden stoppet d. 31. januar 2002.
Virksomheden arbejdede indenfor engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. januar 2002.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Københavns Broentreprise
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
SF PONTONA ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Nordkystens Skræntsikring ApS
Ejerandel: 15-19.99%
Direktørposter (2)
-
SF PONTONA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.11.2012 -
Nordkystens Skræntsikring ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.02.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (19)
-
Nordkystens Skræntsikring ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.02.2023
Registreringsdato: 02.02.2023 -
Nordkystens Skræntsikring ApS (15-19.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 09.08.2021
Registreringsdato: 09.08.2021 -
Ametex IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 14.05.2021
Registreringsdato: 14.05.2021
Blå bog (fortsat)
Henrik har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
09.08.2021 - Stadig aktiv
Direktør
02.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Ejer
01.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Ejer
27.11.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter og Direktør
07.10.2015 - 31.08.2017
Ejer
08.10.2015 - 14.05.2021
Ejerandel: 100% -
Direktør
21.06.2001 - 10.05.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor SF PONTONA ApS landede et overskud på 746' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor SF PONTONA ApS landede et underskud på 110' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 746' DKK (SF PONTONA ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1' DKK (Nordkystens Skræntsikring ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.791' DKK (SF PONTONA ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 77' DKK (Nordkystens Skræntsikring ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Arne Vernon Astrup.