Kim Just Steffen
Erhvervsaktiv siden: | 13. aug. 1998 (26 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | STEFF & CO ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 7.313' DKK ATHENA COMMUNICATIONS A/S (Nu: Sentia Denmark Services 2 A/S) (2016-17) |
Største underskud: | -4.657' DKK ATHENA COMMUNICATIONS A/S (Nu: Sentia Denmark Services 2 A/S) (2017) |
Største egenkapital: | 63.543' DKK ATHENA COMMUNICATIONS A/S (Nu: Sentia Denmark Services 2 A/S) (2017) |
Største gæld: | 639' DKK DET 5 ELEMENT ApS (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos KJS HOLDING AF 1/10 - 2006 ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af KJS HOLDING AF 1/10 - 2006 ApS (17 år 11 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 1998 hos STEFF & CO ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Kim Just Steffen i 3 år 2 måneder, før stoppet d. 26. oktober 2001.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 26. oktober 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KJS HOLDING AF 1/10 - 2006 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
DET 5 ELEMENT ApS
Via KJS HOLDING AF 1/10 - 2006 ApS
Direktørposter (1)
-
KJS HOLDING AF 1/10 - 2006 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2006
Tidslinje (10)
-
Manivest Value Fund A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.08.2020
Registreringsdato: 05.08.2020 -
Manivest Value Fund A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.05.2019
Registreringsdato: 01.05.2019 -
KJS HOLDING AF 1/10 - 2006 ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2006
Registreringsdato: 01.10.2006
Blå bog (fortsat)
Kim har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.10.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.10.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
03.01.2018 - 31.03.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
01.05.2019 - 05.08.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
13.08.1998 - 26.10.2001
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor KJS HOLDING AF 1/10 - 2006 ApS kunne fremvise et underskud på 4' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 34' DKK (DET 5 ELEMENT ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4' DKK (KJS HOLDING AF 1/10 - 2006 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -32' DKK (KJS HOLDING AF 1/10 - 2006 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -383' DKK (DET 5 ELEMENT ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kim' netværk er Arne Ohlsen.