Arne Ohlsen
Erhvervsaktiv siden: | 30. okt. 1975 (48 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | BRDR. EGHOLMS EFTF. A/S (Direktør) |
Største overskud: | 5.478' DKK BEH FINANS A/S (Nu: OLSEN DANMARK FINANS AF 1/7 1998 A/S) (2016) |
Største underskud: | -173' DKK DET 5 ELEMENT ApS (2021) |
Største egenkapital: | 21.710' DKK BEH FINANS A/S (Nu: OLSEN DANMARK FINANS AF 1/7 1998 A/S) (2023) |
Største gæld: | 31.927' DKK BEH FINANS A/S (Nu: OLSEN DANMARK FINANS AF 1/7 1998 A/S) (2021) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos BEH FINANS A/S (Nu: OLSEN DANMARK FINANS AF 1/7 1998 A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af AO TEKNIK ApS (20 år 2 måneder) |
Det hele begyndte for nu flere år siden ved BRDR. EGHOLMS EFTF. A/S i hvervet som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør havde Arne Ohlsen i 12 år 3 måneder, før fratrædelsen den 29. februar 1988.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. maj 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AO DANMARK ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
DET 5 ELEMENT ApS
Via AO DANMARK ApS
Direktørposter (2)
-
DET 5 ELEMENT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2006 -
AO DANMARK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2006
Ejendomme (1)
Tidslinje (23)
-
POOJ NR. 33 ApS (Nu: AO TEKNIK ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.04.2008
Registreringsdato: 01.04.2008 -
AO DANMARK ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2006
Registreringsdato: 01.10.2006 -
AO DANMARK ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.10.2006
Registreringsdato: 01.10.2006
Blå bog (fortsat)
Arne har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 48 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.10.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
01.10.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør
01.02.1988 - 01.04.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.03.2000 - 26.10.2001
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
08.07.1985 - 24.08.1998
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor DET 5 ELEMENT ApS landede et overskud på 34' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor DET 5 ELEMENT ApS landede et underskud på 173' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.757' DKK (BEH FINANS A/S (Nu: OLSEN DANMARK FINANS AF 1/7 1998 A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4' DKK (AO DANMARK ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 21.710' DKK (BEH FINANS A/S (Nu: OLSEN DANMARK FINANS AF 1/7 1998 A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -383' DKK (DET 5 ELEMENT ApS).
En af de forbindelser som går igen i Arne' netværk er Bo Just Steffen.