Jens Ove Albertsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 1998 (26 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | AUTEK INDUSTRI A/S (Direktør) |
Største overskud: | 2.672' DKK O. ALBERTSEN TEKNIK A/S (2020-21) |
Største underskud: | -18.837' DKK TEKLATECH A/S (2017) |
Største egenkapital: | 26.593' DKK TEKLATECH A/S (2015) |
Største gæld: | 16.324' DKK TEKLATECH A/S (2015) |
Flest årsværk: | 9.000 årsværk hos TEKLATECH A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af O. ALBERTSEN TEKNIK A/S (26 år 1 måned) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 1998 i AUTEK INDUSTRI A/S med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Jens Ove Albertsen i 11 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 10. februar 2010.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 10. februar 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JENZO COM ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SECUYOU ApS
Via JENZO COM ApS
Direktørposter (1)
-
JENZO COM ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2002
Bestyrelsesposter (2)
-
SECUYOU ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.10.2012 -
O. ALBERTSEN TEKNIK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.08.1998
Ejendomme (1)
Tidslinje (26)
-
SECUYOU ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.10.2012
Registreringsdato: 04.10.2012 -
KATAKA A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.11.2011
Registreringsdato: 27.11.2011 -
EASYLOCK AF MARTS 2008 ApS (Nu: SECUYOU ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.10.2011
Registreringsdato: 31.10.2011
Blå bog (fortsat)
Jens har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
01.12.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.08.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
25.06.2008 - 31.10.2011
Reel ejer
01.10.2012 - 31.01.2019
Bestyrelsesmedlem
04.10.2012 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 71,5% -
Bestyrelsesmedlem
21.11.2008 - 27.11.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.08.1998 - 10.02.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Jens Ove Albertsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem i O. ALBERTSEN TEKNIK A/S der præsenterede et overskud på 2.672' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem i SECUYOU ApS der præsenterede et underskud på 1.117' DKK.
Jens har i alt siddet i bestyrelsen hos 12 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 26 år 1 måned fra 1998 til i dag hos O. ALBERTSEN TEKNIK A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 236' DKK (JENZO COM ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 455' DKK (SECUYOU ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 20.772' DKK (O. ALBERTSEN TEKNIK A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.854' DKK (SECUYOU ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Benthe Albertsen.