Benthe Albertsen
Erhvervsaktiv siden: | 21. mar. 1984 (40 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | O. ALBERTSEN TEKNIK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.672' DKK O. ALBERTSEN TEKNIK A/S (2020-21) |
Største underskud: | -1.114' DKK O. ALBERTSEN TEKNIK A/S (2019-20) |
Største egenkapital: | 24.648' DKK O. ALBERTSEN TEKNIK A/S (2020-21) |
Største gæld: | 5.538' DKK O. ALBERTSEN TEKNIK A/S (2019-20) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos O. ALBERTSEN TEKNIK A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af O. ALBERTSEN TEKNIK A/S (40 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 1984 ved O. ALBERTSEN TEKNIK A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Benthe Albertsen nu bestreddet i 40 år 6 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden med anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 135' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
O. ALBERTSEN TEKNIK A/S
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
JENZO COM ApS
Via O. ALBERTSEN TEKNIK A/S -
SECUYOU ApS
Via JENZO COM ApS
Direktørposter (1)
-
O. ALBERTSEN TEKNIK A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.03.1984
Bestyrelsesposter (1)
-
O. ALBERTSEN TEKNIK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.03.1984
Ejendomme (2)
Tidslinje (9)
-
AUTEK INDUSTRI A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.02.2010
Registreringsdato: 10.02.2010 -
BENTHE ALBERTSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2008
Registreringsdato: 31.12.2008 -
AUTEK A/S (Nu: AKTIESELSKABET AF 21. DECEMBER 2010)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.03.2007
Registreringsdato: 16.03.2007
Blå bog (fortsat)
Benthe har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 40 år 6 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Direktør
21.03.1984 - Stadig aktiv
Ejer
26.05.1998 - Stadig aktiv
Reel ejer
05.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
07.06.1985 - 10.02.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.10.1998 - 31.12.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
08.11.2006 - 16.03.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor O. ALBERTSEN TEKNIK A/S kunne offentliggøre et overskud på 2.672' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor O. ALBERTSEN TEKNIK A/S kunne offentliggøre et underskud på 1.114' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Benthe' netværk er Jens Ove Albertsen.