Ellen Elisabeth Demant
Erhvervsaktiv siden: | 20. dec. 2001 (22 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | EMD HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 4.229' DKK EMD HOLDING 2 ApS (2021-22) |
Største underskud: | -317' DKK EMD HOLDING 2 ApS (2016-17) |
Største egenkapital: | 14.455' DKK EMD HOLDING 2 ApS (2022-23) |
Største gæld: | 3.687' DKK DEMANT KIROPRAKTIK, KIROPRAKTISK KLINIK ApS (Nu: Gentofte Kiropraktik ApS) (2017-18) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos KIROPRAKTISK KLINIK SØBORG ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Direktør af EMD HOLDING 2 ApS (13 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2001 i EMD HOLDING ApS med titlen som Ejer og Direktør. Ellen Elisabeth Demant erhvervede virksomheden EMD HOLDING ApS d. 20. december 2001. Ellen har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Ejer og Direktør har Ellen nu bestreddet i 11 år 2 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 11 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab fra 2022-23 kunne vise et underskud på 12' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
EMD HOLDING 2 ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
KIROPRAKTISK KLINIK SØBORG ApS
Via EMD HOLDING 2 ApS -
EMD HOLDING ApS
Via EMD HOLDING 2 ApS
Direktørposter (1)
-
EMD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.11.2012
Tidslinje (14)
-
DEMANT KIROPRAKTIK, KIROPRAKTISK KLINIK ApS (Nu: Gentofte Kiropraktik ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.04.2022
Registreringsdato: 01.04.2022 -
EMD HOLDING ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 01.01.2020
Registreringsdato: 01.01.2020 -
EMD HOLDING 2 ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2020
Registreringsdato: 01.01.2020
Blå bog (fortsat)
Ellen har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
06.12.2012 - 01.04.2022
Reel ejer
13.03.2013 - 31.12.2019
Reel ejer
01.01.2020 - 01.04.2022
Ejerandel: 50% -
Ejer
20.12.2001 - 12.03.2013
Direktør
22.11.2012 - Stadig aktiv
Reel ejer
13.03.2013 - 31.12.2019
Ejer
13.03.2013 - 01.01.2020
Reel ejer
01.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
06.12.2012 - Stadig aktiv
Reel ejer
13.03.2013 - 31.12.2019
Reel ejer
01.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
24.06.2011 - Stadig aktiv
Ejer
29.06.2011 - 31.12.2019
Reel ejer
13.03.2013 - 31.12.2019
Ejer
01.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Direktør
14.10.2010 - 29.03.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Ellen Elisabeth Demant er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn EMD HOLDING 2 ApS (50% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 14.455' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet EMD HOLDING ApS (50%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Ellen Elisabeth Demant, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor EMD HOLDING 2 ApS kunne offentliggøre et overskud på 4.229' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor EMD HOLDING 2 ApS kunne offentliggøre et underskud på 317' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Ellen' netværk er Michael Demant.