Michael Demant
Erhvervsaktiv siden: | 19. jun. 1998 (26 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | KIROPRAKTISK KLINIK SØBORG ApS (Direktør) |
Største overskud: | 9.211' DKK PLAMBECK HOLDING A/S (2020-21) |
Største underskud: | -5.776' DKK PLAMBECK HOLDING A/S (2022-23) |
Største egenkapital: | 77.759' DKK PLAMBECK HOLDING A/S (2021-22) |
Største gæld: | 11.545' DKK FLISE BENT A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos FLISE BENT A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af KIROPRAKTISK KLINIK SØBORG ApS (17 år 3 måneder) |
Det startede i 1998 hos KIROPRAKTISK KLINIK SØBORG ApS i rollen som Direktør og Reel ejer. Titlen som Direktør bestred Michael Demant i 17 år 3 måneder, før stoppet d. 9. oktober 2015.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor kiropraktorer. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et overskud på 1.179' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
EMD HOLDING 2 ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
KIROPRAKTISK KLINIK SØBORG ApS
Via EMD HOLDING 2 ApS -
EMD HOLDING ApS
Via EMD HOLDING 2 ApS
Ejendomme (1)
Tidslinje (41)
-
EMD HOLDING 2 ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2020
Registreringsdato: 01.01.2020 -
PLAMBECK HOLDING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.01.2019
Registreringsdato: 25.01.2019 -
FLISE BENT A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.01.2019
Registreringsdato: 25.01.2019
Blå bog (fortsat)
Michael har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
05.05.2000 - 09.10.2015
Reel ejer
01.01.2020 - 01.04.2022
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
28.10.2011 - 25.01.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.10.2011 - 25.01.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.10.2011 - 25.01.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
Michael Demant er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn EMD HOLDING 2 ApS (ejer pt. 50%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 14.455' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet EMD HOLDING ApS (50%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Michael Demant, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor EMD HOLDING 2 ApS kunne fremvise et overskud på 4.229' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 3.957' DKK (FLISE BENT A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 5.776' DKK (PLAMBECK HOLDING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 71.449' DKK (PLAMBECK HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 215' DKK (PLAMBECK A/S. MURERFORRETNING (Nu: PLAMBECK ApS. MURERFORRETNING)).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Ellen Elisabeth Demant.